Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Revisor | Bestyrelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2001-03-07 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-07 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørupvej 58, 4300 Holbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-03-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-03-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-07 fjernes Hovedbranche: Sætterier (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-03-07 fjernes Navne: AASTED ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2001-03-07 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-07 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-07 fjernes Stiftere: ASX 755 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-07 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-14 fjernes Direktion: Hans Christian Aasted (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-14 fjernes Revisor: Aktiv Revision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-10 tilføjes Bestyrelse: Hans Christian Aasted (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-10 fjernes Bestyrelse: Jonas Christian Aasted (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-10 tilføjes Direktion: Hans Christian Aasted (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-10 fjernes Direktion: Paul Jonathan Ellemo (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, investering og finansiering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-10 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-10 tilføjes Vedtægter: 1997-10-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-24 tilføjes Navne: AASTED ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-12-23 fjernes Navne: NORDVESTGRAFIK A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-08-20 fjernes Bestyrelse: Jens Peter Michael Toubro (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-20 fjernes Revisor: AKTIV ERHVERVSSERVICE - REGISTRERET REVISOR ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-24 tilføjes Navne: NORDVESTGRAFIK A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-08-23 fjernes Navne: NORDVESTGRAFIK ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-08-23 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-23 fjernes Direktion: Hans Christian Aasted (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-15 tilføjes Direktion: Paul Jonathan Ellemo (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-15 fjernes Direktion: Hans Christian Aasted (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-23 fjernes Revisor: AKTIV ERHVERVSSERVICE - REGISTRERET REVISOR ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-23 fjernes Stiftere: ASX 755 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-15 tilføjes Bestyrelse: Jens Peter Michael Toubro (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-02 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-06 tilføjes Revisor: AKTIV ERHVERVSSERVICE - REGISTRERET REVISOR ApS, AKTIV ERHVERVSSERVICE - REGISTRERET REVISOR ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-06 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET CLAUS WINKEL ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-09 tilføjes Navne: NORDVESTGRAFIK ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-02-08 fjernes Navne: BLOKHUS GOLF ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-02-08 fjernes Bestyrelse: Henning Lund Tidselbak (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-08 fjernes Direktion: Christopher Boak Comlossy (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-08 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-28 tilføjes Navne: BLOKHUS GOLF ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-06-27 fjernes Navne: KHC 008 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-06-27 fjernes Bestyrelse: Knud Villiam Niels Laursen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-27 fjernes Direktion: Knud Villiam Niels Laursen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-27 fjernes Revisor: B.BRUUN-PEDERSEN A/S, STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-09 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørupvej 58, 4300 Holbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-03-08 tilføjes Bestyrelse: Knud Villiam Niels Laursen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-08 tilføjes Direktion: Knud Villiam Niels Laursen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-03-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-08 tilføjes Hovedbranche: Sætterier (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-03-08 tilføjes Navne: KHC 008 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-03-08 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-08 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-08 tilføjes Revisor: B.BRUUN-PEDERSEN A/S, STATSAUTORISEREDE REVISORER, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, REVISIONSFIRMAET CLAUS WINKEL ApS, Aktiv Revision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-08 tilføjes Stiftere: ASX 755 ApS, ASX 755 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-03-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)