Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Årsbeskæftigelse | ||||
Kontaktoplysninger | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2006-07-18 fjernes Binavne: PLANTAGEKOMPAGNIET A/S, DANSK THE SELSKAB A/S, CIRKELKAFFE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Roskildevej 65, 2620 Albertslund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-15 fjernes Bestyrelse: Jan Lundgren Storkfelt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-15 fjernes Direktion: Jan Lundgren Storkfelt (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-15 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-15 fjernes Navne: DANSK KAFFEKOMPAGNI A/S AF 18.12.1990 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2006-07-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-15 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-15 fjernes Stiftere: Victor Christoffersen, Charlotte Biil, Asbjørn Christoffersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-15 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Roskildevej 65, 2620 Albertslund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Roskildevej 25, 2620 Albertslund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem eller en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-17 tilføjes Vedtægter: 2006-01-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-23 tilføjes Bestyrelse: Per Bank (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-23 fjernes Bestyrelse: Sven Roger Gehrman (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-23 tilføjes Direktion: Jan Lundgren Storkfelt (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-23 fjernes Direktion: Peter Skafte (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-07 fjernes Bestyrelse: Jens Thøgersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-12-31 fjernes Hovedbranche: Forarbejdning af te og kaffe (offentliggjort 2004-06-18)
Den 2004-12-09 fjernes Kontaktoplysninger: danskkaffe@danskkaffe.dk (offentliggjort 2004-06-17)
Den 2004-09-17 tilføjes Bestyrelse: Jan Lundgren Storkfelt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-17 fjernes Bestyrelse: Hans Christian Korsgård Madsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-08 tilføjes Kontaktoplysninger: danskkaffe@danskkaffe.dk (offentliggjort 2004-06-17)
Den 2004-06-02 fjernes Bestyrelse: Niels Torben Munck (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-02 tilføjes Bestyrelse: Hans Christian Korsgård Madsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-02 fjernes Bestyrelse: Finn Hartmann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Hovedbranche: Forarbejdning af te og kaffe (offentliggjort 2004-06-18)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydderier (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-07-01 tilføjes Bestyrelse: Morten Østergård Pedersen (personlig_suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 fjernes Bestyrelse: Dion Albert Hans Bertram (personlig_suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-06-11 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-11 fjernes Revisor: ANDERSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-05 tilføjes Bestyrelse: Niels Torben Munck (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-05 fjernes Bestyrelse: Jan Lundgren Storkfelt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-08-31 fjernes Bestyrelse: Jens Henrik Jørgensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-27 tilføjes Bestyrelse: John Tyrrestrup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-26 fjernes Bestyrelse: Michael Storm (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-03-09 tilføjes Bestyrelse: Michael Storm (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-09 fjernes Bestyrelse: Jørgen Clausen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-05-14 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Clausen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-05 tilføjes Bestyrelse: Dion Albert Hans Bertram (personlig_suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-05 fjernes Bestyrelse: Morten Rahbek (personlig_suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-14 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-01 tilføjes Bestyrelse: Henning Simonsen (personlig_suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-30 fjernes Bestyrelse: Henrik Kirstein Lohmann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-03 tilføjes Bestyrelse: Jan Lundgren Storkfelt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-03 fjernes Bestyrelse: Peter Skafte (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Bestyrelse: Peter Skafte (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Direktion: Peter Skafte (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-30 fjernes Direktion: Jens Wang Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-09-08 fjernes Bestyrelse: Villy Rasmussen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-20 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-05 tilføjes Bestyrelse: Morten Rahbek (personlig_suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-05 fjernes Bestyrelse: Marianne Schmit Jensen (personlig_suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-01 tilføjes Direktion: Jens Wang Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-31 fjernes Direktion: Frederik Sandholm Steiner (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-27 fjernes Bestyrelse: Bent Nedergaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-07 fjernes Bestyrelse: John Cort Massow (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-07 tilføjes Bestyrelse: Marianne Schmit Jensen (personlig_suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-15 tilføjes Navne: DANSK KAFFEKOMPAGNI A/S AF 18.12.1990 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-01-14 fjernes Navne: VICH 2353 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-01-14 fjernes Bestyrelse: Asbjørn Christoffersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-14 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-14 fjernes Revisor: Statsaut. revisor Nis Jørn Bennetzen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-06 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Roskildevej 25, 2620 Albertslund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-06-01 tilføjes Bestyrelse: Asbjørn Christoffersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-01 tilføjes Binavne: PLANTAGEKOMPAGNIET A/S, DANSK THE SELSKAB A/S, CIRKELKAFFE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydderier (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-06-01 tilføjes Navne: VICH 2353 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-06-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-01 tilføjes Revisor: Statsaut. revisor Nis Jørn Bennetzen, ANDERSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-01 tilføjes Stiftere: Victor Christoffersen, Charlotte Biil, Asbjørn Christoffersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)