Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Per Nordvig Nielsen | 01.06.1990 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Victor Christoffersen | 01.06.1990 | 11.03.1991 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Christian Ulrich | 22.02.2022 | formand |
Emilie Nordvig Riemann | 09.09.2021 | bestyrelsesmedlem |
Mads Nordvig Godt | 14.05.2020 | bestyrelsesmedlem |
Per Nordvig Nielsen | 01.06.1990 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Rikke Nielsen | 22.10.2018 | 14.05.2020 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Hauschildt | 23.02.2018 | 22.02.2022 | formand |
Anders Nordvig | 23.02.2018 | 09.09.2021 | bestyrelsesmedlem |
Jens Viggo Nordvig | 01.06.1990 | 23.02.2018 | bestyrelsesmedlem |
Rikke Nielsen | 01.06.1990 | 23.02.2018 | bestyrelsesmedlem |