Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Direktion | ||||
Formål | Hovedbranche | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Tegningsregel | Revisor | ||||
Navne | Legale ejere | Reelle ejere | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Binavne | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Anhøj 38, 8700 Horsens (offentliggjort 2023-06-18)
Den 2023-06-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Østervænget 24, 8740 Brædstrup (offentliggjort 2023-06-18)
Den 2014-07-15 sletter virksomheden Ejerskaber: MKR Administration IVS. (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2015-05-30 sletter virksomheden Ejerskaber: Ma-Ki-Reé Rådgivning ApS. (offentliggjort 2018-02-12)
Den 2017-10-13 sletter virksomheden Ejerskaber: MKR Administration IVS. (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2018-02-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ma-Ki-Reé Rådgivning ApS. (offentliggjort 2018-02-12)
Den 2023-06-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-23 tilføjes Direktion: Kimmie Maria Olsen (direktør) (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2022-06-23 fjernes Direktion: Jørgen Olsen (direktør) (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-01-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er besiddelse af aktier og eller anparter i helt eller delvist ejede datterselskaber, samt enhver aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. Herunder handel med værdipapirer. (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2018-03-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2018-03-19 fjernes Hovedbranche: Public relations og kommunikation (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2018-03-20 tilføjes Vedtægter: 2018-03-20 (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2017-03-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-05-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive finansierings- og investeringsvirksomhed, køb og salg af fordringer, aktier, anparter, valuta og iøvrigt deltage i finansiel aktivitet, der er sammenlignelig hermed. Endvidere skal selskabet formidle finansielle produkter, rådgivning og kurser, samt tilbyde visse typer administration. (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2013-05-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-23 tilføjes Vedtægter: 2013-05-23 (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2013-05-23 fjernes Revisor: MUNK & IVERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-06-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østervænget 24, 8740 Brædstrup (offentliggjort 2023-06-18)
Den 2011-06-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Thorvaldsensgade 28, 6. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2008-02-01)
Den 2011-01-20 tilføjes Navne: MA-KI-REÉ ApS (offentliggjort 2011-02-11)
Den 2011-01-19 fjernes Navne: MAKIREÉ HOLDING ApS (offentliggjort 2004-01-15)
Den 2008-01-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thorvaldsensgade 28, 6. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2008-02-01)
Den 2008-01-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Thorvaldsensgade 28, 6. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2007-07-12)
Den 2008-01-20 tilføjes Revisor: MUNK & IVERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-20 fjernes Revisor: Erik Hebsgaard Munk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Public relations og kommunikation (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thorvaldsensgade 28, 6. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2007-07-12)
Den 2007-07-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Solbjerg Hovedgade 90, 8355 Solbjerg (offentliggjort 2006-11-16)
Den 2006-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solbjerg Hovedgade 90, 8355 Solbjerg (offentliggjort 2006-11-16)
Den 2006-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Digevænget 15, 8330 Beder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-12-22 tilføjes Navne: MAKIREÉ HOLDING ApS (offentliggjort 2004-01-15)
Den 2003-12-21 fjernes Navne: MAKIREE MANAGEMENT ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-06-20 tilføjes Revisor: Erik Hebsgaard Munk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-20 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-31 tilføjes Legale ejere: Renée Betina Olsen, Kimmie Maria Olsen, Mark Daniel Olsen (offentliggjort 2015-05-20)
Den 1997-05-31 tilføjes Reelle ejere: Renée Betina Olsen, Kimmie Maria Olsen, Mark Daniel Olsen (offentliggjort 2017-10-13)
Den 1997-05-30 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-20 tilføjes Navne: MAKIREE MANAGEMENT ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-01-19 fjernes Navne: ADR NR. 1736 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-01-19 fjernes Direktion: Finn Olsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1991-02-20 fjernes Direktion: Dan Rybak (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1991-02-20 fjernes Revisor: Alex Michael Ankjær-Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-06 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Digevænget 15, 8330 Beder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-07-01 tilføjes Binavne: MAKIREÉ HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-01 tilføjes Direktion: Dan Rybak (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1990-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-01 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-07-01 tilføjes Navne: ADR NR. 1736 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-01 tilføjes Revisor: Alex Michael Ankjær-Jensen, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-01 tilføjes Stiftere: PG EJENDOMME HOLDING II ApS, PG EJENDOMME HOLDING I ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)