Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1994-07-07 fjernes Navne: TV VEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-29 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-29 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Rådhuspladsen 14, 1550 København V (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-07-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-29 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-29 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-29 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-29 fjernes Stiftere: "ApS 17. AUGUST 1995" (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-02 fjernes Direktion: Ralf Hartkopf (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-08 tilføjes Direktion: Ralf Hartkopf (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-08 fjernes Direktion: Klaus Fog (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-03 fjernes Direktion: Jørgen Vesta (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-03 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive fjernsynsvirksomhed og/ eller hermed beslægtet virksomhed samt at eje anparter eller aktier i selskaber, der har til formål at arbejde med TV-mediet eller hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-03 tilføjes Vedtægter: 1991-05-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-08 tilføjes Navne: TV VEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-07 fjernes Navne: PHS 102 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-07 fjernes Direktion: Peter Huuse Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-07 fjernes Revisor: J.C. Nørgaard / Dansk Revision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-17 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådhuspladsen 14, 1550 København V (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-13 tilføjes Direktion: Peter Huuse Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-07-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-13 tilføjes Navne: PHS 102 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-13 tilføjes Revisor: J.C. Nørgaard / Dansk Revision I/S, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-13 tilføjes Stiftere: "ApS 17. AUGUST 1995" (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)