Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (CVR 12602200) | OPLØSTEFTERFRIVILLIGLIKVIDATION | 01.07.1990 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
CCL LABEL A/S (CVR 15512415) | NORMAL | 01.10.2020 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Vallerød Holding ApS (CVR 38341073) | 05.01.2017 | 01.10.2020 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
GW Finance ApS (CVR 38163434) | 10.11.2016 | 01.10.2020 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
Jesper Holm | 10.11.2016 | 05.01.2017 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Jesper Holm | 01.07.1990 | 09.11.2016 | 100,00% | 100,00 % |