Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Bjarne Damm Johansen | 01.06.1990 | |
Nils Bell | 01.06.1990 | |
Oluf Bagge Hjortlund | 01.06.1990 | |
Peter Riishøj Hansen | 01.06.1990 | |
Poul Kurt Hansen | 01.06.1990 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Jysk Agri Holding A/S (CVR 44941325) | NORMAL | 03.07.2024 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Jens Johnsen | 01.11.2014 | 03.07.2024 | 15,00-19,99% | 15,00 % |
Hanne Toft | 01.11.2014 | 03.07.2024 | 15,00-19,99% | 15,00 % |
HT HOLDING VESTERVIG ApS (CVR 32784674) | 25.02.2010 | 03.07.2024 | 10,00-14,99% | 10,00 % |
NORDVEST FODER HOLDING ApS (CVR 26315689) | 06.12.2004 | 03.07.2024 | 10,00-14,99% | 10,00 % |
MOLLERUP MØLLE A/S (CVR 51658817) | 01.07.2003 | 03.07.2024 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Frede Emanuel Munk Johnsen | 01.06.1990 | 31.10.2014 | 25,00-33,32% | 25,00 % |