Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Reelle ejere | Bestyrelse | ||||
Hvidhvask | Revisor | Direktion | Hovedbranche | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Første regnskabsperiode | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinie 160, 5230 Odense M (offentliggjort 2024-09-05)
Den 2024-09-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Risingsvej 67, 5000 Odense C (offentliggjort 2024-09-05)
Den 2023-11-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Risingsvej 67, 5000 Odense C (offentliggjort 2024-09-05)
Den 2023-11-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Risingsvej 67, 5000 Odense C (offentliggjort 2023-11-16)
Den 2023-10-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-13 tilføjes Reelle ejere: Morten Albertsen (offentliggjort 2023-04-23)
Den 2023-04-13 fjernes Reelle ejere: Jens Kold (offentliggjort 2023-04-23)
Den 2023-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Risingsvej 67, 5000 Odense C (offentliggjort 2023-11-16)
Den 2023-01-01 tilføjes Reelle ejere: Johan Henrik Weihe (offentliggjort 2023-01-25)
Den 2022-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Risingsvej 67, 5000 Odense C (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-12-31 fjernes Reelle ejere: Hans Lindstrøm Svendsen (offentliggjort 2023-01-25)
Den 2022-10-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-09-19 tilføjes Bestyrelse: Johan Henrik Weihe (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-09-19 fjernes Bestyrelse: Hans Lindstrøm Svendsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2021-09-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Risingsvej 67, 5000 Odense C (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2020-10-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-09-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Risingsvej 67, 5000 Odense C (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2019-10-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-27 tilføjes Bestyrelse: Christian Midtgaard Dam (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-11-07)
Den 2019-09-27 fjernes Bestyrelse: Niels Knud Eriksen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-01-29 tilføjes Bestyrelse: Hans Lindstrøm Svendsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2019-01-28 fjernes Bestyrelse: Jens Kold (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2019-01-29 tilføjes Reelle ejere: Christian Midtgaard Dam (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2018-09-25 fjernes Bestyrelse: Hans Carl Bøgh-Sørensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-09-25 fjernes Reelle ejere: Hans Carl Bøgh-Sørensen (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2018-09-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-06-14 tilføjes Reelle ejere: Amalie Mollie Nordenbæk Kold (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2018-06-14 fjernes Reelle ejere: Sophia Emilie Nordenbæk Kold (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2017-11-28 tilføjes Reelle ejere: Sophia Emilie Nordenbæk Kold, Hans Carl Bøgh-Sørensen, Hans Lindstrøm Svendsen, Jens Kold (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2017-09-26 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-18 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-02-07 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-02-07)
Den 2015-11-30 tilføjes Bestyrelse: Jens Kold (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2015-11-30 fjernes Bestyrelse: Vagn Thorup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-02-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Bestyrelse: Vagn Thorup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-02-07)
Den 2014-12-31 fjernes Bestyrelse: Søren Martin Kold (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-28 tilføjes Direktion: Søren Ibsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-04-28 fjernes Direktion: René Rottgarn (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-11-16 tilføjes Bestyrelse: Søren Martin Kold (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-11-16 fjernes Bestyrelse: Robert Herluf Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-09-28 tilføjes Bestyrelse: Niels Knud Eriksen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-09-28 fjernes Bestyrelse: Vagn Thorup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-11-26 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-26 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2005-01-24)
Den 2007-06-22 tilføjes Bestyrelse: Vagn Thorup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-06-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er anlægsinvestering i fast ejendom, udlejningsvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør og formanden for bestyrelsen i forening eller af en direktør og to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-22 tilføjes Vedtægter: 2007-06-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-13 tilføjes Direktion: René Rottgarn (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-03-13 fjernes Direktion: Søren Martin Kold (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-10-28 tilføjes Direktion: Søren Martin Kold (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-10-28 fjernes Direktion: Christen Høffner Kold (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2005-01-24)
Den 2003-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-08-06 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-06 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-11-11)
Den 1997-11-25 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-23 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-09 fjernes Revisor: KURT CARSTENSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-18 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Risingsvej 67, 5000 Odense C (offentliggjort 2020-10-01)
Den 1990-06-11 tilføjes Direktion: Christen Høffner Kold (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1990-06-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-06-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-11 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-06-11 tilføjes Legale ejere: C. KOLD INTERNATIONAL FURNITURE A/S (offentliggjort 2015-09-01)
Den 1990-06-11 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET RISINGSVEJ 67 ODENSE C ApS (offentliggjort 2015-03-12)
Den 1990-06-11 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-11 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1990-06-11 tilføjes Revisor: KURT CARSTENSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-11 tilføjes Stiftere: Christen Høffner Kold, C. KOLD INTERNATIONAL FURNITURE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-06-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)