Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Henning Bo Nielsen | 21.09.2006 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lorens Bo Juel Nielsen | 28.05.1990 | 21.09.2006 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anette Juel Nielsen | 18.02.2015 | 11.08.2015 | bestyrelsesmedlem |
Susan Mai-Britt Rehfeldt | 20.03.2012 | 18.02.2015 | bestyrelsesmedlem |
Ulla Leckscheidt Nielsen | 21.09.2006 | 20.02.2013 | formand |
Ivo Jessen | 21.09.2006 | 20.03.2012 | bestyrelsesmedlem |
Henning Bo Nielsen | 19.03.2002 | 11.08.2015 | bestyrelsesmedlem |
Lorens Bo Juel Nielsen | 28.05.1990 | 11.08.2015 | bestyrelsesmedlem |
Susanne Clausen | 28.05.1990 | 19.03.2002 | bestyrelsesmedlem |
Bjørn Slipsager Clausen | 28.05.1990 | 26.05.1995 | bestyrelsesmedlem |