Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Binavne | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Formål | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2018-07-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2018-07-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2018-07-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2018-07-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Jacob Adelborgs Allé 40, 8240 Risskov (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2018-07-03 fjernes Bestyrelse: Lone Toftgård Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2018-07-03 fjernes Binavne: Vridsted Gylteproduktion Toftgård ApS (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2018-07-03 fjernes Direktion: Lone Toftgård Sørensen (direktør) (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2018-07-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-12-31 (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2018-07-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-01-01 (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2018-07-03 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2018-07-03 fjernes Legale ejere: Helle Toftgaard Holding ApS, Lone Toftgård Holding ApS, Hanne Toftgård Holding ApS (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2018-07-03 fjernes Navne: V.G. Toftgård ApS (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2018-07-03 fjernes Reelle ejere: Lone Toftgård Sørensen, Hanne Toftgaard Sørensen, Helle Toftgaard Frandsen (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2018-07-03 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2018-07-03 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2018-07-03 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2018-07-03 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2018-07-03 fjernes Stiftere: Anders Madsen Sørensen (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2018-07-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2018-05-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jacob Adelborgs Allé 40, 8240 Risskov (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2017-12-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Åløkken 1, 7800 Skive (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-11-14 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2017-11-14 fjernes Revisor: DLBR REVISION, GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2017-06-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2017-06-29 fjernes Hovedbranche: Produktion af slagtesvin (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, produktion samt foretage investering i fast ejendom og værdipapirer (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2017-06-07 tilføjes Vedtægter: 2017-06-07 (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2017-06-07 fjernes Bestyrelse: Astrid Møller Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2017-06-26)
Den 2017-06-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-22 tilføjes Binavne: Vridsted Gylteproduktion Toftgård ApS (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2016-12-21 tilføjes Legale ejere: Helle Toftgaard Holding ApS, Lone Toftgård Holding ApS, Hanne Toftgård Holding ApS (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2016-12-21 fjernes Legale ejere: Lone Toftgård Sørensen, Hanne Toftgaard Sørensen, Helle Toftgaard Frandsen (offentliggjort 2017-03-23)
Den 2016-12-21 tilføjes Navne: V.G. Toftgård ApS (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2016-12-20 fjernes Navne: VRIDSTED GYLTEPRODUKTION TOFTEGÅRD ApS (offentliggjort 2016-12-22)
Den 2016-12-21 tilføjes Reelle ejere: Lone Toftgård Sørensen, Hanne Toftgaard Sørensen, Helle Toftgaard Frandsen (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2016-12-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2016-12-20 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-12-22)
Den 2016-12-21 tilføjes Revisor: DLBR REVISION, GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2016-12-21 tilføjes Vedtægter: 2016-12-21 (offentliggjort 2017-06-26)
Den 2016-06-14 tilføjes Direktion: Lone Toftgård Sørensen (direktør) (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2016-06-14 fjernes Direktion: Anders Madsen Sørensen (direktion) (offentliggjort 2016-06-14)
Den 2016-06-14 fjernes Bestyrelse: Anders Madsen Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2016-06-14)
Den 2016-06-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-05-28 fjernes Revisor: ERC REVISION GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-22 tilføjes Revisor: ERC REVISION GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-22 fjernes Revisor: REVISION AGROGÅRDEN REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-03-05 tilføjes Legale ejere: Lone Toftgård Sørensen, Hanne Toftgaard Sørensen, Helle Toftgaard Frandsen (offentliggjort 2017-03-23)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-07-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åløkken 1, 7800 Skive (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2008-07-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Åløkken 1, 7800 Skive (offentliggjort 2008-07-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Produktion af slagtesvin (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Svineavl (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-18 tilføjes Revisor: REVISION AGROGÅRDEN REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-18 fjernes Revisor: DAHL, RASK & PARTNERE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-02 tilføjes Revisor: DAHL, RASK & PARTNERE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-02 fjernes Revisor: SDR THISE INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åløkken 1, 7800 Skive (offentliggjort 2008-07-22)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Åløkken 1, 7800 Skive (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-04-29 tilføjes Revisor: SDR THISE INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-29 fjernes Revisor: DANSK REVISION SKIVE REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 1999-01-01 tilføjes Revisor: DANSK REVISION SKIVE REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 fjernes Revisor: Landboforeningen Limfjord (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-06-20 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2018-07-18)
Den 1996-06-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-07-18)
Den 1996-05-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel med svin, opfede og producere samme Endvidere er selskabets formål generelt at drive handel, produktion, import og eksport samt foretage kapitalanlæg i fast ejendom og værdipapirer (offentliggjort 2017-06-26)
Den 1996-05-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2018-07-18)
Den 1996-05-31 tilføjes Vedtægter: 1996-05-31 (offentliggjort 2016-12-22)
Den 1990-06-27 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åløkken 1, 7800 Skive (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-06-25 tilføjes Bestyrelse: Anders Madsen Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2016-06-14)
Den 1990-06-25 tilføjes Direktion: Anders Madsen Sørensen (direktion) (offentliggjort 2016-06-14)
Den 1990-06-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-12-31 (offentliggjort 2018-07-18)
Den 1990-06-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-01-01 (offentliggjort 2018-07-18)
Den 1990-06-25 tilføjes Hovedbranche: Svineavl (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-06-25 tilføjes Navne: VRIDSTED GYLTEPRODUKTION TOFTEGÅRD ApS (offentliggjort 2016-12-22)
Den 1990-06-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-07-18)
Den 1990-06-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-07-18)
Den 1990-06-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-12-22)
Den 1990-06-25 tilføjes Revisor: Landboforeningen Limfjord (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-25 tilføjes Stiftere: Anders Madsen Sørensen (offentliggjort 2018-07-18)
Den 1990-06-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-07-18)
Den 1990-06-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-07-18)