Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Revisor | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Binavne |
Den 2006-09-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Sindalvej 90, 9981 Jerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-04-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-13 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 1992-03-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-13 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med porcelæns- og glasvarer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-13 fjernes Navne: ApS AF 1987 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-13 fjernes Omlægningsperiode slut: 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-13 fjernes Omlægningsperiode start: 1992-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-13 fjernes Stiftere: Kim Vinther Christiansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-22 fjernes Direktion: Kim Vinther Christiansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-21 fjernes Revisor: Nordjysk Revision v/revisor Kurt Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, herunder import- og eksportvirksomhed indenfor elektriske artikler samt beslægtede varegrupper (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-29 tilføjes Navne: ApS AF 1987 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-28 fjernes Navne: DANAS HAVE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2005-03-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-29 tilføjes Vedtægter: 2005-03-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-11-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sindalvej 90, 9981 Jerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Gummersmarkvej 16, 4632 Bjæverskov (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-05-21 tilføjes Revisor: Nordjysk Revision v/revisor Kurt Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-15 fjernes Revisor: Jannik Hansen Revision v/Jannik Hansen , Statsaut.Revisor (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-07-03 tilføjes Revisor: Jannik Hansen Revision v/Jannik Hansen , Statsaut.Revisor (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-03 fjernes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Direktion: Pia Johanne Berthelsen Bøger (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-09-30 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-17 fjernes Revisor: ApS af 27-07-1984 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-08 tilføjes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-04 tilføjes Navne: DANAS HAVE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-12-03 fjernes Navne: DANE-MARKEN ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-07-23 tilføjes Navne: DANE-MARKEN ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-07-22 fjernes Navne: DANE-MARKER ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-03-16 tilføjes Navne: DANE-MARKER ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-03-15 fjernes Navne: K.C. INTERPRISE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-03-15 fjernes Binavne: DANE-MARKEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-15 fjernes Revisor: REVISIONSANPARTSSELSKABET HENN ING BJERREGAARD JØRGENSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1992-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-23 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 1992-03-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-31 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-31 fjernes Revisor: ADMINISTRATIONSSELSKABET HVIDOVRE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-22 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-04-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gummersmarkvej 16, 4632 Bjæverskov (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-04-27 tilføjes Binavne: DANE-MARKEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-04-27 tilføjes Direktion: Kim Vinther Christiansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-04-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-04-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-04-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-04-27 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med porcelæns- og glasvarer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-04-27 tilføjes Navne: K.C. INTERPRISE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-04-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-04-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-04-27 tilføjes Revisor: ADMINISTRATIONSSELSKABET HVIDOVRE ApS, REVISIONSANPARTSSELSKABET HENN ING BJERREGAARD JØRGENSEN, ApS af 27-07-1984 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-04-27 tilføjes Stiftere: Kim Vinther Christiansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-04-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-04-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)