Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Revisor | Kontaktoplysninger | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2002-05-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Ingemanns Alle 62, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-28 fjernes Bestyrelse: Flemming Kjøgx (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-28 fjernes Direktion: Hans Jørgen Kjøgx (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-28 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-28 fjernes Navne: KJØGX HOLDING A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-28 fjernes Omlægningsperiode slut: 1993-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-28 fjernes Omlægningsperiode start: 1993-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-28 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-28 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-28 fjernes Stiftere: Vibeke Kjøgx, Hans Jørgen Kjøgx, Flemming Kjøgx (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-28 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-03-02 fjernes Revisor: H. MARTINSEN. ESBJERG STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-12 fjernes Kontaktoplysninger: adm@kjoegx.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: adm@kjoegx.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-10-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive finansierings- og investeringsvirksomhed samt at være holdingselskab for Malerfirmaet Kjøgx ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-01 tilføjes Navne: KJØGX HOLDING A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør i forening med enten bestyrelsens formand eller to bestyrelsesmedlemmer. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-01 tilføjes Vedtægter: 1999-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-09-30 fjernes Hovedbranche: Malerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-30 fjernes Navne: MALERFIRMAET KJØGX A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-11-14 fjernes Revisor: FINANSIERINGSANPARTSSELSKABET AF 01.06.1996 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-17 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1993-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1993-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-29 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ingemanns Alle 62, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-06-26 tilføjes Bestyrelse: Flemming Kjøgx (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-26 tilføjes Direktion: Hans Jørgen Kjøgx (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-26 tilføjes Hovedbranche: Malerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-06-26 tilføjes Navne: MALERFIRMAET KJØGX A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-06-26 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-26 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-26 tilføjes Revisor: FINANSIERINGSANPARTSSELSKABET AF 01.06.1996, H. MARTINSEN. ESBJERG STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-26 tilføjes Stiftere: Vibeke Kjøgx, Hans Jørgen Kjøgx, Flemming Kjøgx (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-26 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-06-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)