Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kenneth Rosenskjold Jønsson | 01.01.2011 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Laus Oskar Dacke | 26.06.2006 | 31.12.2011 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Marcus Lohse Jønsson | 09.09.2024 | bestyrelsesmedlem |
Emilie Lohse Jønsson | 09.09.2024 | bestyrelsesmedlem |
Kenneth Rosenskjold Jønsson | 01.01.2011 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ole Juhl | 11.05.2018 | 09.09.2024 | bestyrelsesmedlem |
Maj-Britt Jønsson | 11.05.2018 | 09.09.2024 | bestyrelsesmedlem |
Michelle Lohse | 31.12.2011 | 11.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Jennie Benitez Lohse Schier | 31.12.2011 | 11.05.2018 | formand |
Laus Oskar Dacke | 27.06.1990 | 31.12.2011 | bestyrelsesmedlem |
Jette Kornerup Dacke | 27.06.1990 | 26.05.2009 | bestyrelsesmedlem |
Kim Larsen | 27.06.1990 | 20.02.2007 | bestyrelsesmedlem |
Karin Margot Larsen | 27.06.1990 | 20.02.2007 | bestyrelsesmedlem |
John Richard Jørgensen | 27.06.1990 | 18.10.1993 | bestyrelsesmedlem |