Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1994-03-17 fjernes Navne: DAG 0409 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-10 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-10 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Dyrehaven 10, 5400 Bogense (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-10 fjernes Bestyrelse: Erik Aaby Poulsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-10 fjernes Direktion: Chris Rønnov Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-05-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-10 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-10 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-10 fjernes Revisor: C.I.F. HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-10 fjernes Stiftere: A/S AF 25-7-1971 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-18 fjernes Revisor: Jørgen Geertsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive erhvervsmæssigt fiskeri, og al anden dermed i forbindelse stående virksomhed, efter direktionens skøn (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-24 tilføjes Vedtægter: 1991-04-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-03 fjernes Direktion: Jacob Emil Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-03 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-16 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dyrehaven 10, 5400 Bogense (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-14 tilføjes Bestyrelse: Erik Aaby Poulsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-14 tilføjes Direktion: Jacob Emil Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-05-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-14 tilføjes Navne: DAG 0409 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-14 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-14 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-14 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Jørgen Geertsen, C.I.F. HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-14 tilføjes Stiftere: A/S AF 25-7-1971 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)