Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Binavne | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2014-10-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Fjordparken 28, 4560 Vig (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-10-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-07 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-10-07 fjernes Navne: YNFI A/S (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-10-07 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-07 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-07 fjernes Revisor: Henrik Søeborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-07 fjernes Stiftere: Søren Hørsted, Mogens Arevad, Lene Hørsted (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-07 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-02-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-12 fjernes Bestyrelse: Søren Hørsted (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-12 fjernes Direktion: Søren Hørsted (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, produktion, investering og anden dermed i forbindelse stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-29 tilføjes Navne: YNFI A/S (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2013-11-28 fjernes Navne: HØRSTED A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2013-11-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-29 tilføjes Vedtægter: 2013-11-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-29 fjernes Binavne: VIG INVEST A/S, VENTANA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fjordparken 28, 4560 Vig (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Fjordparken 28, 4560 Vig (offentliggjort 2006-03-30)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-03-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fjordparken 28, 4560 Vig (offentliggjort 2006-03-30)
Den 2006-03-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Mejerivej 8, 4560 Vig (offentliggjort 2005-01-17)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-01-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mejerivej 8, 4560 Vig (offentliggjort 2005-01-17)
Den 2005-01-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Ulkerupvej 15, 4572 Nørre Asmindrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-11-30 fjernes Bestyrelse: Lene Hørsted (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-04-30 tilføjes Bestyrelse: Sally Hørsted Primholdt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-30 fjernes Bestyrelse: Mogens Arevad (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-09-05 tilføjes Navne: HØRSTED A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-09-04 fjernes Navne: SØREN HØRSTED A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-01-13 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-09 tilføjes Revisor: Henrik Søeborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-09 fjernes Revisor: Mogens Erling Berchtold Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-26 tilføjes Navne: SØREN HØRSTED A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-03-25 fjernes Navne: SUPER SERVICE DANMARK A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-07-16 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ulkerupvej 15, 4572 Nørre Asmindrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-07-13 tilføjes Bestyrelse: Mogens Arevad (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-13 tilføjes Binavne: VIG INVEST A/S, VENTANA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-13 tilføjes Direktion: Søren Hørsted (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-13 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-07-13 tilføjes Navne: SUPER SERVICE DANMARK A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-07-13 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-13 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-13 tilføjes Revisor: Mogens Erling Berchtold Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-13 tilføjes Stiftere: Søren Hørsted, Mogens Arevad, Lene Hørsted (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-13 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 1990-07-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)