Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bo Flemming Egedal | 01.07.1990 | 21.09.2020 | direktion |
Dan Rybak | 01.07.1990 | 31.01.1991 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Johan Büchler Nielsen | 22.09.2008 | 18.01.2011 | bestyrelse |
Hannah Büchler Egedal | 22.04.1997 | 18.01.2011 | bestyrelse |
Bo Flemming Egedal | 01.07.1990 | 18.01.2011 | bestyrelse |
Puk Egedal | 01.07.1990 | 22.09.2008 | bestyrelse |
Brit Kørner Egedal | 01.07.1990 | 22.04.1997 | bestyrelse |
Tim Lühne Petersen | 01.07.1990 | 08.11.1995 | bestyrelse |
Dan Rybak | 01.07.1990 | 31.01.1991 | bestyrelse |
Annalise Stege | 01.07.1990 | 31.01.1991 | bestyrelse |
Lise-Lotte Lyng Andersen | 01.07.1990 | 31.01.1991 | formand |