Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Tommy Bjerrum | 01.01.2007 | 31.03.2008 | direktion |
Asger Qvesehl | 02.07.1990 | 01.01.2007 | direktion |
Jens Anker Nissen | 02.07.1990 | 10.05.1995 | direktion |
Jens Bjerregaard | 02.07.1990 | 11.12.1991 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Bjerregaard Jepsen | 07.09.2007 | 31.03.2008 | bestyrelse |
Jørn Skov | 07.09.2007 | 31.03.2008 | bestyrelse |
Carsten Djurhuus Appelt | 07.09.2007 | 31.03.2008 | bestyrelse |
Kjeld Ahrenkiel Frederiksen | 07.09.2007 | 31.03.2008 | formand |
Svend Aage Pedersen | 03.04.2004 | 07.09.2007 | bestyrelse |
Niels Erik Hovesen | 03.04.2004 | 07.09.2007 | suppleant |
Preben Harkjær | 03.04.2004 | 07.09.2007 | suppleant |
Claus Rye Jensen | 03.04.2004 | 07.09.2007 | formand |
Allan Krogh Hansen | 03.04.2004 | 07.09.2007 | næstformand |
Niels Ole Nonbo Jensen | 05.04.2003 | 07.09.2007 | bestyrelse |
Svend Aage Pedersen | 05.04.2003 | 03.04.2004 | suppleant |
Morten Nygaard Sørensen | 05.04.2003 | 03.04.2004 | suppleant |
Niels Ole Nonbo Jensen | 06.04.2002 | 05.04.2003 | suppleant |
Mogens Tidemann Kristensen | 07.04.2001 | 03.04.2004 | formand |
Per Nygaard Danielsen | 07.04.2001 | 06.04.2002 | suppleant |
Jan Conradi Jensen | 07.04.2001 | 06.04.2002 | suppleant |
Per Nygaard Danielsen | 07.04.2001 | 07.04.2001 | formand |
Morten Nygaard Sørensen | 15.11.2000 | 05.04.2003 | bestyrelse |
Poul Erik Køpke | 05.04.1997 | 07.09.2007 | bestyrelse |
Morten Nygaard Sørensen | 05.04.1997 | 15.11.2000 | suppleant |
Erik Sørensen | 05.04.1997 | 15.11.2000 | formand |
Asger Qvesehl | 02.07.1990 | 05.04.1997 | bestyrelse |
Inger Jensen | 02.07.1990 | 05.04.1997 | bestyrelse |
Niels Jørgen Nonbo | 02.07.1990 | 05.04.1997 | bestyrelse |