Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Tegningsregel | Bestyrelse | Direktion | Revisor | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2016-05-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2016-05-31)
Den 2016-05-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2016-05-31)
Den 2016-05-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2016-05-31)
Den 2016-05-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Svanemøllevej 105, 2900 Hellerup (offentliggjort 2016-05-31)
Den 2016-05-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-09-30 (offentliggjort 2016-05-31)
Den 2016-05-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-06-01 (offentliggjort 2016-05-31)
Den 2016-05-25 fjernes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2016-05-31)
Den 2016-05-25 fjernes Legale ejere: E.J. 1.10.1992 A/S (offentliggjort 2016-05-31)
Den 2016-05-25 fjernes Navne: ERIK JØRGENSEN - ARKITEKTFIRMA A/S (offentliggjort 2016-05-31)
Den 2016-05-25 fjernes Omlægningsperiode slut: 1992-12-31 (offentliggjort 2016-05-31)
Den 2016-05-25 fjernes Omlægningsperiode start: 1992-10-01 (offentliggjort 2016-05-31)
Den 2016-05-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-05-31)
Den 2016-05-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-05-31)
Den 2016-05-25 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-05-31)
Den 2016-05-25 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1444 (offentliggjort 2016-05-31)
Den 2016-05-25 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2016-05-31)
Den 2015-11-26 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2016-05-31)
Den 2015-11-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2016-05-31)
Den 2015-11-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-11-27)
Den 2015-11-26 fjernes Bestyrelse: Erik Jørgensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-11-27)
Den 2015-11-26 fjernes Direktion: Erik Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2015-11-27)
Den 2013-06-28 fjernes Revisor: Jens Jørgen Høgsberg Kristensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2016-05-31)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-18 tilføjes Bestyrelse: Tove Guldbæk (formand) (offentliggjort 2015-11-27)
Den 2005-06-03 fjernes Bestyrelse: Hans Lykke Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-05-29 tilføjes Bestyrelse: Tine Bjergegaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-11-27)
Den 1997-05-29 fjernes Bestyrelse: Tove Guldbæk (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-24 tilføjes Bestyrelse: Tove Guldbæk (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-24 fjernes Bestyrelse: Peder Niklasson (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-07 fjernes Bestyrelse: Tove Guldbæk (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive arkitekt- og rådgivningsvirksomhed samt arbejde i forbindelse hermed. (offentliggjort 2016-05-31)
Den 1993-10-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse i forening. (offentliggjort 2015-11-27)
Den 1993-10-11 tilføjes Vedtægter: 1993-10-11 (offentliggjort 2016-05-31)
Den 1993-09-07 tilføjes Legale ejere: E.J. 1.10.1992 A/S (offentliggjort 2016-05-31)
Den 1993-07-01 tilføjes Navne: ERIK JØRGENSEN - ARKITEKTFIRMA A/S (offentliggjort 2016-05-31)
Den 1993-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2016-05-31)
Den 1993-06-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-05-31)
Den 1993-06-30 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-30 fjernes Navne: ApS KBUS 4 NR. 1148 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-06-30 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1992-12-31 (offentliggjort 2016-05-31)
Den 1992-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1992-10-01 (offentliggjort 2016-05-31)
Den 1990-06-07 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svanemøllevej 105, 2900 Hellerup (offentliggjort 2016-05-31)
Den 1990-06-01 tilføjes Bestyrelse: Tove Guldbæk (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-09-30 (offentliggjort 2016-05-31)
Den 1990-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-06-01 (offentliggjort 2016-05-31)
Den 1990-06-01 tilføjes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-06-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 4 NR. 1148 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-06-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-05-31)
Den 1990-06-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-05-31)
Den 1990-06-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-05-31)
Den 1990-06-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Jens Jørgen Høgsberg Kristensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1444 (offentliggjort 2016-05-31)
Den 1990-06-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2016-05-31)
Den 1990-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-11-27)