Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Per Johan Nyberg | 20.10.2008 | 18.02.2015 | direktion |
Åke Bertil Nyberg | 01.04.2002 | 20.10.2008 | adm. dir |
Erik Skovfoged-Olsen | 02.04.2000 | 01.04.2002 | direktion |
Åke Bertil Nyberg | 01.06.1990 | 02.04.2000 | direktion |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.06.1990 | 25.10.1991 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Olav Munksgaard | 28.04.2003 | 18.02.2015 | bestyrelse |
Markku Tapio Aarikka | 28.04.2003 | 18.02.2015 | bestyrelse |
Per Johan Nyberg | 02.04.2000 | 18.02.2015 | bestyrelse |
Inge Harry Hanssen | 02.04.2000 | 18.02.2015 | bestyrelse |
Erik Skovfoged-Olsen | 02.04.2000 | 28.04.2003 | bestyrelse |
Anneli Kaarina Aarikka | 02.04.2000 | 28.04.2003 | bestyrelse |