Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Ejerskaber | ||||
Kontaktoplysninger | Direktion | Beliggenhedsadresse | Bibranche | ||||
Hovedbranche | Formål | Navne | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta | Bestyrelse | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2023-03-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2023-03-19 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2023-03-20 tilføjes Revisor: RTS Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2012-09-20 sletter virksomheden Ejerskaber: SYLVIUS HOLDING ApS. (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2019-05-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BA Ejendomme ApS. (offentliggjort 2019-09-02)
Den 2022-12-29 tilføjes Kontaktoplysninger: mogens@mogensbech.dk (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2022-03-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-19 fjernes Direktion: Allan Kim Albech Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-02-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Harløsevej 134, 3400 Hillerød (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2016-03-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Roskildevej 70, 3400 Hillerød (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2015-06-07 tilføjes Bibranche: Anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2015-06-07 tilføjes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2015-06-06 fjernes Hovedbranche: Anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2015-01-01 tilføjes Direktion: Mogens Michael Bech (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-03-30 fjernes Revisor: TREKRONER REVISION A/S - GODKENDTE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden detailhandel bortset fra butikshandel (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Roskildevej 70, 3400 Hillerød (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2005-12-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Roskildevej 70, 3400 Hillerød (offentliggjort 2003-09-16)
Den 2005-11-30 tilføjes Revisor: TREKRONER REVISION A/S - GODKENDTE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-30 fjernes Revisor: LCCC ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-01 tilføjes Direktion: Allan Kim Albech Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-10-01 fjernes Direktion: Birgit Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-08-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Roskildevej 70, 3400 Hillerød (offentliggjort 2003-09-16)
Den 2003-08-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Harløsevej 132, 3400 Hillerød (offentliggjort 2000-09-25)
Den 2003-08-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med bygge/anlægsvirksomhed, konsulentbistand i forbindelse hermed, rådgivning samt handel i såvel ind- og udland (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-27 tilføjes Navne: B.A ENTREPRISE ApS (offentliggjort 2003-09-16)
Den 2003-08-26 fjernes Navne: B/A IMPORT - EKSPORT ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2003-08-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-27 tilføjes Vedtægter: 2003-08-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-01 tilføjes Revisor: LCCC ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-01 fjernes Revisor: Motionscentret Kasogården v/John Cubbin (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Harløsevej 132, 3400 Hillerød (offentliggjort 2000-09-25)
Den 2000-09-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksværksgade 159, 3400 Hillerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-12-30 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-18 fjernes Revisor: NVAS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-10 tilføjes Navne: B/A IMPORT - EKSPORT ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-06-09 fjernes Navne: ApS SMBK NR. 2040 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-06-09 fjernes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-06-09 fjernes Direktion: Susanne Saul Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-06-09 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-01 tilføjes Legale ejere: Allan Kim Albech Nielsen (offentliggjort 2015-06-11)
Den 1992-10-01 tilføjes Reelle ejere: Allan Kim Albech Nielsen (offentliggjort 2017-10-10)
Den 1990-06-11 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksværksgade 159, 3400 Hillerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-06-01 tilføjes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1990-06-01 tilføjes Direktion: Susanne Saul Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1990-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-01 tilføjes Hovedbranche: Anden detailhandel bortset fra butikshandel (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-06-01 tilføjes Navne: ApS SMBK NR. 2040 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-06-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-03-21)
Den 1990-06-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, NVAS A/S, Motionscentret Kasogården v/John Cubbin (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1444 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)