Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1998-04-14 fjernes Navne: BUE TRYEL EL-ANLÆG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Håndværkerbyen 4, 2670 Greve (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-03 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-03 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-03 fjernes Revisor: ECONOMIC HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-03 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1444 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-15 fjernes Bestyrelse: John Rudbæk (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-15 fjernes Direktion: Jens Ulrik Bue Helleskov (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-27 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor el- installation samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-20 tilføjes Vedtægter: 1996-12-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-18 tilføjes Revisor: ECONOMIC HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-18 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Steen Koch Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-07 tilføjes Navne: BUE TRYEL EL-ANLÆG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-06 fjernes Navne: ApS SMBK NR. 2023 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-06 fjernes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-06 fjernes Direktion: Susanne Saul Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-06 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-11 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Håndværkerbyen 4, 2670 Greve (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-01 tilføjes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-01 tilføjes Direktion: Susanne Saul Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-01 tilføjes Navne: ApS SMBK NR. 2023 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Revisionsfirmaet Steen Koch Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1444 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)