Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bøje Andersen | 01.06.1990 | 16.02.1995 | direktion |
Leonce Aspelin | 01.06.1990 | 16.02.1995 | direktion |
Mie Rikke Gudme | 01.06.1990 | 10.08.1994 | direktion |
Susanne Saul Stakemann | 01.06.1990 | 07.06.1993 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.06.1990 | 07.06.1993 | bestyrelse |