Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | ||||
Navne | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-07-01 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2017-06-30 fjernes Hovedbranche: Reparation af møbler og boligudstyr (offentliggjort 2017-12-29)
Den 2016-11-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2010-11-15 tilføjes Kontaktoplysninger: eknud@mail.dk (offentliggjort 2010-11-19)
Den 2010-11-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Visdal 11, 7870 Roslev (offentliggjort 2010-11-11)
Den 2010-11-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnevej 82, 7990 Øster Assels (offentliggjort 2007-05-23)
Den 2010-11-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at forestå formueadministration (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-11 tilføjes Vedtægter: 2010-11-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-11 fjernes Revisor: DANSK REVISION SKIVE REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Reparation af møbler og boligudstyr (offentliggjort 2017-12-29)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af køkkenelementer og møbler mv. (offentliggjort 2007-05-08)
Den 2007-04-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnevej 82, 7990 Øster Assels (offentliggjort 2007-05-23)
Den 2007-04-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Holmhuse 14, 7860 Spøttrup (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2007-04-12 tilføjes Navne: EEK INVEST ApS (offentliggjort 2007-05-23)
Den 2007-04-11 fjernes Navne: OTS MØBLER ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af køkkenelementer og møbler mv. (offentliggjort 2007-05-08)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-03-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af andre møbler til boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holmhuse 14, 7860 Spøttrup (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Holmhuse 14, 7860 Spøttrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-08 tilføjes Revisor: DANSK REVISION SKIVE REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-08 fjernes Revisor: AKTIESELSKABET AF 10.01.2000 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-02-25 tilføjes Revisor: AKTIESELSKABET AF 10.01.2000 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-25 fjernes Revisor: H O P NR. 35 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-28 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-28 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-06 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-06 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holmhuse 14, 7860 Spøttrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-06-27 tilføjes Direktion: Eigil Emil Knudsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-01-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-27 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af andre møbler til boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-06-27 tilføjes Legale ejere: Eigil Emil Knudsen (offentliggjort 2015-05-28)
Den 1990-06-27 tilføjes Navne: OTS MØBLER ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-06-27 tilføjes Reelle ejere: Eigil Emil Knudsen (offentliggjort 2017-10-10)
Den 1990-06-27 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-27 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-27 tilføjes Revisor: H O P NR. 35 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-27 tilføjes Stiftere: Eigil Emil Knudsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-06-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)