Sektion (alle) | |||||||
Legale ejere | Reelle ejere | Bestyrelse | Direktion | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | xbrl | Beliggenhedsadresse | ||||
Binavne | Hjemmeside | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Revisor | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Formål | Navne | Hovedbranche |
Den 2024-07-01 tilføjes Legale ejere: KR Larsen Holding ApS, CR Larsen Holding ApS, AR Larsen Holding ApS, Ex Animo ApS, CJL Holding ApS (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-07-01 fjernes Legale ejere: DMR HOLDING ApS, MEN HOLDING ApS, KR Larsen Holding ApS, CR Larsen Holding ApS, AR Larsen Holding ApS (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-07-01 tilføjes Reelle ejere: Claus Jørgen Larsen (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-07-01 fjernes Reelle ejere: Mikael Ejner Nielsen, Mikael Ejner Nielsen (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-07-01 fjernes Bestyrelse: Mikael Ejner Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-07-02)
Den 2024-07-01 fjernes Direktion: Mikael Ejner Nielsen (direktør) (offentliggjort 2024-07-02)
Den 2024-06-30 fjernes Reelle ejere: Claus Jørgen Larsen, Claus Jørgen Larsen (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-06-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af bestyrelsesformanden (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2024-06-25 tilføjes Vedtægter: 2024-06-25 (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2023-12-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-06-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hårup Østervej 3, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2023-06-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Hårup Østervej 3, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2023-05-25 tilføjes Binavne: DMR Støj og akustik A/S, DMR Equipment A/S (offentliggjort 2023-05-25)
Den 2023-05-24 fjernes Binavne: DMR LEDELSESSYSTEMER A/S, DMR INDEKLIMA A/S, DMR Støj og bygningsakustik A/S (offentliggjort 2023-05-25)
Den 2023-05-25 tilføjes Vedtægter: 2023-05-25 (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2023-05-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hårup Østervej 3, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2023-05-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Hårup Østervej 3, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-01-11 tilføjes Binavne: Geofyn A/S, Geodania A/S (offentliggjort 2023-02-17)
Den 2023-01-11 tilføjes Vedtægter: 2023-01-11 (offentliggjort 2023-05-25)
Den 2022-12-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hårup Østervej 3, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2022-01-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Hårup Østervej 3, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2022-01-29)
Den 2021-11-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hårup Østervej 3, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2022-01-29)
Den 2021-05-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Hårup Østervej 3, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2020-11-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hårup Østervej 3, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2020-11-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Hårup Østervej 3, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-11-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-10-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hårup Østervej 3, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-10-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 10, 8680 Ry (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-10-07 tilføjes Hjemmeside: www.dmr.dk (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-06-30 tilføjes Binavne: Kogsgaard Miljø A/S (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-06-30 tilføjes Vedtægter: 2020-06-30 (offentliggjort 2023-02-17)
Den 2020-03-26 tilføjes Binavne: DMR Støj og bygningsakustik A/S (offentliggjort 2023-05-25)
Den 2020-03-25 fjernes Binavne: DMR Miljø og Plan A/S, DMR EDD A/S (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2020-03-25 tilføjes Vedtægter: 2020-03-25 (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-01-06 tilføjes Binavne: Prenart Equipment A/S (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2020-01-02 tilføjes Vedtægter: 2020-01-02 (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2019-11-29 tilføjes Bestyrelse: Tine Ryge Doktor (formand) (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2019-11-29 fjernes Bestyrelse: Gitte Nielsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-11-28 fjernes Bestyrelse: Tine Ryge Doktor (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-11-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-03-25 tilføjes Reelle ejere: Claus Jørgen Larsen (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2019-03-24 fjernes Reelle ejere: Claus Jørgen Larsen (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-22 tilføjes Vedtægter: 2018-05-22 (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-11-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-08-24 tilføjes Legale ejere: DMR HOLDING ApS, MEN HOLDING ApS (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2017-08-23 fjernes Legale ejere: DMR HOLDING ApS, MEN HOLDING ApS (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-07-01 tilføjes Reelle ejere: Claus Jørgen Larsen, Mikael Ejner Nielsen (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 fjernes Reelle ejere: Claus Jørgen Larsen, Mikael Ejner Nielsen (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2016-11-14 tilføjes Revisor: Kreston SR STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2016-11-14 fjernes Revisor: Revision Ry & Hammel Godkendt Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2016-11-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-01-22 tilføjes Revisor: Revision Ry & Hammel Godkendt Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2016-01-22 fjernes Revisor: REVISOR TEAMRY REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-01-22)
Den 2016-01-22 tilføjes Vedtægter: 2016-01-22 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2016-06-30 (offentliggjort 2016-01-22)
Den 2015-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2015-10-01 (offentliggjort 2016-01-22)
Den 2015-10-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-01-22)
Den 2015-10-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-01-22)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-09-30 fjernes Omlægningsperiode slut: 1999-09-30 (offentliggjort 2016-01-22)
Den 2015-09-30 fjernes Omlægningsperiode start: 1999-04-01 (offentliggjort 2016-01-22)
Den 2015-09-30 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2016-01-22)
Den 2015-09-30 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2016-01-22)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-05-28 tilføjes Binavne: DMR Miljø og Plan A/S, DMR EDD A/S, DMR Bygningsundersøgelse A/S (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2015-05-15 tilføjes Vedtægter: 2015-05-15 (offentliggjort 2016-01-22)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-04-16)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-06-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive rådgivende ingeniørvirksomhed inden for miljøområdet og anden dermed beslægtet virksomhed samt investering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-07 tilføjes Navne: DMR A/S (offentliggjort 2013-08-08)
Den 2013-06-06 fjernes Navne: DANSK MILJØRÅDGIVNING A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2013-06-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsen i forening eller af to direktører i forening (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2013-06-07 tilføjes Vedtægter: 2013-06-07 (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-03-13 tilføjes Bestyrelse: Lars Mortensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-12-16 tilføjes Bestyrelse: Gitte Nielsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-12-16 fjernes Bestyrelse: Steen Berg Pedersen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-03-03 tilføjes Revisor: REVISOR TEAMRY REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-01-22)
Den 2010-03-03 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-12-14 tilføjes Bestyrelse: Thomas Kingo Hede Karlsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-08-05 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-05 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-24 tilføjes Bestyrelse: Steen Berg Pedersen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-11-24 tilføjes Direktion: Claus Jørgen Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-10-24 tilføjes Legale ejere: DMR HOLDING ApS, MEN HOLDING ApS (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2007-10-24 tilføjes Reelle ejere: Claus Jørgen Larsen, Mikael Ejner Nielsen, Claus Jørgen Larsen, Mikael Ejner Nielsen (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-09-14 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-14 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 10, 8680 Ry (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 10, 8680 Ry (offentliggjort 2005-07-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-07-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 10, 8680 Ry (offentliggjort 2005-07-22)
Den 2005-07-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Låsbyvej 103, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-11-18 fjernes Bestyrelse: Gitte Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-10-09 tilføjes Navne: DANSK MILJØRÅDGIVNING A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-10-08 fjernes Navne: DANDSK MILJØRÅDGIVNING A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-10-02 tilføjes Navne: DANDSK MILJØRÅDGIVNING A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-10-01 fjernes Navne: JORD-MILJØ VEST A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-10-01 tilføjes Bestyrelse: Gitte Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-10-01 fjernes Bestyrelse: Peter Claudi Rasmussen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-10-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-01 fjernes Revisor: Karsten Hunnerup Kabat (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-28)