Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | Direktion | ||||
Årsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2001-10-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Bech-Bruun Dragsted, Bredgade 6, 1260 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-10-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-05 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-10-05 fjernes Navne: A/S AF 9. MARTS 1998 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2001-10-05 fjernes Omlægningsperiode slut: 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-05 fjernes Omlægningsperiode start: 1997-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-05 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-05 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-05 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-05 fjernes Stiftere: VX 10.312 ApS, MEDIMEX ApS, ApS KBIL 9 NR. 1008, ApS HVKMD 5 NR. 555 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-05 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bech-Bruun Dragsted, Bredgade 6, 1260 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Skyttedammen 33, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere sin formue i danske obligationer med en løbetid på maksimum 10 år. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-08 tilføjes Vedtægter: 2001-06-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-27 fjernes Bestyrelse: Henrik Loudrup Jensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-27 fjernes Direktion: René Robert Djurslev (direktør) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-13 tilføjes Bestyrelse: Mette Djurslev Frederiksen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-13 fjernes Bestyrelse: Jørgen Erik Frandsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-10 tilføjes Navne: A/S AF 9. MARTS 1998 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-03-09 fjernes Navne: NICOM HOLDING A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-01-12 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-12 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-11-06 tilføjes Bestyrelse: Henrik Loudrup Jensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-06 fjernes Bestyrelse: Hagen Ødum (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-06 tilføjes Direktion: René Robert Djurslev (direktør) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-06 fjernes Direktion: Henrik Loudrup Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1997-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-30 fjernes Direktion: René Robert Djurslev (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-04 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-04 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-30 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-12 tilføjes Direktion: René Robert Djurslev (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-12 fjernes Direktion: Søren Ernst Duckert (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-30 tilføjes Navne: NICOM HOLDING A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-03-29 fjernes Navne: NICOM DATA A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-03-29 fjernes Direktion: René Robert Djurslev (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-28 fjernes Bestyrelse: Connie Solveig Djurslev (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-15 tilføjes Bestyrelse: Hagen Ødum (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-15 fjernes Bestyrelse: Mette Djurslev Frederiksen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-15 tilføjes Direktion: Henrik Loudrup Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-14 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-14 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-16 tilføjes Navne: NICOM DATA A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-12-15 fjernes Navne: A/S PSE NR. 3918 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-12-15 fjernes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-15 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-15 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-11 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skyttedammen 33, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-06-01 tilføjes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-06-01 tilføjes Navne: A/S PSE NR. 3918 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-06-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS, MEDIMEX ApS, ApS KBIL 9 NR. 1008, ApS HVKMD 5 NR. 555 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)