Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Knud Herlev Madsen | 01.06.1990 | 09.12.1998 | direktion |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.06.1990 | 13.06.1991 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Knud Herlev Madsen | 01.06.1990 | 09.12.1998 | bestyrelse |
Gert Ihler Pedersen | 01.06.1990 | 09.12.1998 | bestyrelse |
Jens Bjerring Støvlbæk | 01.06.1990 | 09.12.1998 | formand |
Flemming Kristian Sørensen | 01.06.1990 | 22.04.1993 | bestyrelse |
Ulf Svejgaard Poulsen | 01.06.1990 | 13.06.1991 | bestyrelse |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.06.1990 | 13.06.1991 | bestyrelse |
Susanne Saul Stakemann | 01.06.1990 | 13.06.1991 | formand |