Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2010-03-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Sct Georgs Vej 6, 4500 Nykøbing Sj (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-30 fjernes Direktion: Ib Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-30 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-30 fjernes Kontaktoplysninger: stoffers@nyka.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-30 fjernes Navne: STOFFER FINANS NYKØBING SJ. ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-30 fjernes Stiftere: Ib Christoffersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Børsmæglervirksomhed (offentliggjort 2005-06-20)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sct Georgs Vej 6, 4500 Nykøbing Sj (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Sct Georgs Vej 6, 4500 Nykøbing Sj (offentliggjort 2003-11-28)
Den 2006-10-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive formueadministration. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-03 tilføjes Vedtægter: 2006-10-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-03 fjernes Revisor: RB REVISION. REGISTRERET REVISORANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-01 tilføjes Kontaktoplysninger: stoffers@nyka.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-20 tilføjes Hovedbranche: Børsmæglervirksomhed (offentliggjort 2005-06-20)
Den 2005-06-19 fjernes Hovedbranche: Praktiserende tandlæger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-11-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sct Georgs Vej 6, 4500 Nykøbing Sj (offentliggjort 2003-11-28)
Den 2003-11-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Savværksvej 6, 4500 Nykøbing Sj (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-20 tilføjes Navne: STOFFER FINANS NYKØBING SJ. ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-19 fjernes Navne: TANDLÆGE IB CHRRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-11-18 tilføjes Revisor: RB REVISION. REGISTRERET REVISORANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-18 fjernes Revisor: Revisions- & Bogføringskontoret I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-10-16 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-29 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Savværksvej 6, 4500 Nykøbing Sj (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-06-28 tilføjes Direktion: Ib Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-28 tilføjes Hovedbranche: Praktiserende tandlæger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-06-28 tilføjes Navne: TANDLÆGE IB CHRRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-06-28 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-28 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-28 tilføjes Revisor: Revisions- & Bogføringskontoret I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-28 tilføjes Stiftere: Ib Christoffersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)