Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2012-05-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Østbanegade 7, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-05-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-07 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-05-07 fjernes Navne: ApS MATR.NR. 449 KONGENS ENGHAVE KVARTER. KØBENHAVN (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2012-05-07 fjernes Omlægningsperiode slut: 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-07 fjernes Omlægningsperiode start: 2007-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-07 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-07 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-07 fjernes Revisor: MUNGIS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-07 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1444 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-07 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-11-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-12 fjernes Direktion: Vagn William Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-05 tilføjes Revisor: MUNGIS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-05 fjernes Revisor: MGI REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-07 tilføjes Revisor: MGI REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-07 fjernes Revisor: PKF MUNKEBO VINDELEV, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-17 tilføjes Direktion: Vagn William Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-17 fjernes Direktion: Andrea Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-13 tilføjes Direktion: Andrea Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-13 fjernes Direktion: Kai Folmer Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-18 tilføjes Revisor: PKF MUNKEBO VINDELEV, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-18 fjernes Revisor: IB MEINERT JENSEN statsaut revisionsfirma (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve, drive og administrere ejendommen matr.nr. 449 Kongens Enghave Kvarter, beliggende Bådehavnsgade 3, 2450 København SV (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-29 tilføjes Vedtægter: 2008-02-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2004-11-23)
Den 2007-11-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østbanegade 7, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Bådehavnsgade 3, 2450 København SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-12 tilføjes Direktion: Kai Folmer Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-12 fjernes Direktion: Paolo Turri (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-12 tilføjes Revisor: IB MEINERT JENSEN statsaut revisionsfirma (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-12 fjernes Revisor: HAAMANN A/S, STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2007-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-15 tilføjes Revisor: HAAMANN A/S, STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-15 fjernes Revisor: 2 R REVISION I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2004-11-23)
Den 2003-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-02-27 tilføjes Revisor: 2 R REVISION I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-27 fjernes Revisor: J.K. - REVISION V/JOHN KOFOED (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-30 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-29 tilføjes Navne: ApS MATR.NR. 449 KONGENS ENGHAVE KVARTER. KØBENHAVN (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-06-28 fjernes Navne: ApS KBUS 4 NR. 1086 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-06-28 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-28 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-07 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bådehavnsgade 3, 2450 København SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-06-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-06-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 4 NR. 1086 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-06-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, J.K. - REVISION V/JOHN KOFOED (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1444 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)