Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1992-09-28 fjernes Navne: DANSK TURIST RADIO ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Ulfborg Kirkebyvej 6, 6990 Ulfborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-22 fjernes Direktion: Frank Gustav Emil Henneberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-22 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-22 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-22 fjernes Revisor: Per Dam (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-22 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1444 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-20 tilføjes Navne: DANSK TURIST RADIO ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-19 fjernes Navne: ApS KBUS 4 NR. 1085 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-19 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-19 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at producere radioudsendelser til lokal turistforeninger og andre, at fremstille musikbånd til F.eks. supermarkeder, at gennemføre sprogundervis- ning, at udvikle og gennemføre naturguideture samt at importere og forhandle ratiorelaterede produkter (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-17 tilføjes Vedtægter: 1991-04-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-07 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ulfborg Kirkebyvej 6, 6990 Ulfborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 4 NR. 1085 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Per Dam (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1444 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)