Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | Tegningsregel | Revisor | Vedtægter | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Hjemmeside | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Virksomhedsform | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-17 fjernes Bestyrelse: Camilla Andrea Harder Hartvig (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-04-24)
Den 2024-01-02 tilføjes Bestyrelse: Karsten Kielland (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-04-24)
Den 2024-01-01 fjernes Bestyrelse: Karsten Kielland (formand) (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2023-04-25 tilføjes Tegningsregel: Foreningen tegnes af: 1 to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 2 et medlem af bestyrelsen i forening med direktøren for foreningens investeringsforvaltningsselskab/administrationsselskab. (offentliggjort 2023-06-09)
Den 2023-04-19 tilføjes Bestyrelse: Lone Dencker Wisborg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-05-10)
Den 2023-04-19 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-05-10)
Den 2023-04-19 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-05-10)
Den 2023-04-19 tilføjes Vedtægter: 2023-04-19 (offentliggjort 2023-06-09)
Den 2022-04-21 tilføjes Vedtægter: 2022-04-21 (offentliggjort 2023-06-09)
Den 2021-04-14 tilføjes Bestyrelse: Christoffer Fode (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2021-04-14 fjernes Bestyrelse: Jens Høiberg-Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-06-24 tilføjes Vedtægter: 2020-06-24 (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2019-12-09 tilføjes Vedtægter: 2019-12-09 (offentliggjort 2020-08-12)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-08-01 tilføjes Hjemmeside: www.cww.dk (offentliggjort 2018-08-01)
Den 2018-08-01 tilføjes Kontaktoplysninger: cww@cww.dk (offentliggjort 2018-08-01)
Den 2018-07-31 fjernes Kontaktoplysninger: tk@carnegieam.dk (offentliggjort 2018-08-01)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-10 tilføjes Vedtægter: 2018-04-10 (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-01-17 tilføjes Navne: Investeringsforeningen C WorldWide (offentliggjort 2017-02-21)
Den 2017-01-16 fjernes Navne: INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE (offentliggjort 2017-02-21)
Den 2017-01-17 tilføjes Vedtægter: 2017-01-17 (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-04-12 tilføjes Vedtægter: 2016-04-12 (offentliggjort 2017-02-21)
Den 2016-04-12 fjernes Bestyrelse: Jens Ole Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-05-28 tilføjes Vedtægter: 2015-05-28 (offentliggjort 2016-07-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-14 tilføjes Bestyrelse: Camilla Andrea Harder Hartvig (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-04-24)
Den 2015-04-14 tilføjes Vedtægter: 2015-04-14 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-08-13 tilføjes Formål: Foreningens formål er efter vedtægternes bestemmelse herom fra offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om risikospredning anbringes i instrumenter i overensstemmelse med kapitel 14 i lov om investeringsforeninger M.V., og på forlangende af et medlem at indløse medlemmets andel af formuen med midler, der hidrører fra denne, jf. § 12. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-13 tilføjes Tegningsregel: Foreningen tegnes af: 1. to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 2. et medlem af bestyrelsen i forening med foreningens direktør/direktøren for foreningens investeringsforvaltningsselskab. (offentliggjort 2023-06-09)
Den 2014-08-13 tilføjes Vedtægter: 2014-08-13 (offentliggjort 2015-07-03)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-10-08 tilføjes Kontaktoplysninger: tk@carnegieam.dk (offentliggjort 2018-08-01)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-04-10 tilføjes Bestyrelse: Lars Aaen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-04-10 fjernes Bestyrelse: Jens Christian Lorenzen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-04-23 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-05-10)
Den 2012-04-23 fjernes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-08-27 tilføjes Kapital (Kapital): 0,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-21 tilføjes Virksomhedsform: 285 (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2009-01-20 fjernes Virksomhedsform: 990 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsforeninger (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Investeringsforeninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-19 tilføjes Bestyrelse: Jutta Grevinde af Rosenborg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-04-19 fjernes Bestyrelse: Jens Erik Høst (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-05-31 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-10 tilføjes Bestyrelse: Jens Christian Lorenzen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-11-27 fjernes Kontaktoplysninger: cww@carnegie.dk (offentliggjort 2000-11-14)
Den 2001-09-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dampfærgevej 26, 2100 København Ø (offentliggjort 2004-06-01)
Den 2001-09-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Wildersgade 10, 1408 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2000-11-02 tilføjes Kontaktoplysninger: cww@carnegie.dk (offentliggjort 2000-11-14)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-03-06 tilføjes Bestyrelse: Karsten Kielland (formand) (offentliggjort 2024-01-05)
Den 1997-03-06 fjernes Bestyrelse: Mogens Halbye (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1995-11-27 fjernes Bestyrelse: Niels Henrik Roth (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1994-05-05 fjernes Bestyrelse: Bengt Mikael Randel (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-09-20 fjernes Revisor: Martinsen København, statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-13 fjernes Bestyrelse: Peder Gustav Edvard Clarence Wallenberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1990-06-22 tilføjes Kapital (Kapital): 10.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Wildersgade 10, 1408 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 1990-06-07 tilføjes Bestyrelse: Peder Gustav Edvard Clarence Wallenberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1990-06-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-06-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-07 tilføjes Hovedbranche: Investeringsforeninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-06-07 tilføjes Navne: INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE (offentliggjort 2017-02-21)
Den 1990-06-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1990-06-07 tilføjes Revisor: Martinsen København, statsautoriseret revisionsaktieselskab, CJ Partnership I/S, Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-07 tilføjes Stiftere: Peder Gustav Edvard Clarence Wallenberg, Jens Erik Høst, Bengt Mikael Randel (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-07 tilføjes Virksomhedsform: 990 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-06-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)