Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2010-04-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Nygade 19, 6920 Videbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-04-13 fjernes Bestyrelse: Søren Holst Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-13 fjernes Direktion: Jens Aage Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-13 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-04-13 fjernes Navne: VIBO MASKINER A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-04-13 fjernes Omlægningsperiode slut: 2009-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-13 fjernes Omlægningsperiode start: 2008-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-13 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-13 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-13 fjernes Revisor: AKTIESELSKABET AF 10. AUGUST 1998 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-13 fjernes Stiftere: Svend Fastrup, Poul Fastrup, Gunhild Fastrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-13 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-09-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, håndværk og industri. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-16 tilføjes Vedtægter: 2009-09-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-12-18 tilføjes Bestyrelse: Børge Lunde Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-18 fjernes Bestyrelse: Per Voetmann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2009-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2008-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med landbrugsmaskiner og -redskaber samt tilbehør, herunder traktorer (offentliggjort 2003-01-30)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nygade 19, 6920 Videbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Nygade 19, 6920 Videbæk (offentliggjort 2000-11-16)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-01-31 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-26 tilføjes Bestyrelse: Per Voetmann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-26 fjernes Bestyrelse: Lene Skov (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-09-01 tilføjes Bestyrelse: Lene Skov (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-01 fjernes Bestyrelse: Henning Kristian Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-01 tilføjes Direktion: Jens Aage Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-01 fjernes Direktion: Henning Kristian Andersen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med landbrugsmaskiner og -redskaber samt tilbehør, herunder traktorer (offentliggjort 2003-01-30)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med landbrugsmaskiner og -redskaber samt tilbehør, herunder traktorer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-08-05 fjernes Bestyrelse: Erik Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-09-25 tilføjes Kapital (Kapital): 2.900.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-11-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nygade 19, 6920 Videbæk (offentliggjort 2000-11-16)
Den 2000-11-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Bjødstrupvej 14, 7400 Herning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-14 tilføjes Direktion: Henning Kristian Andersen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-14 fjernes Direktion: Steen Konggård Alexandersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-14 tilføjes Revisor: AKTIESELSKABET AF 10. AUGUST 1998 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-14 fjernes Revisor: AKTIESELSKABET AF 2/10 1995 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-04-12 tilføjes Navne: VIBO MASKINER A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-04-11 fjernes Navne: SVEND FASTRUP A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-05-20 tilføjes Bestyrelse: Erik Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-20 fjernes Bestyrelse: Gert Overgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-10 fjernes Bestyrelse: Svend Fastrup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-10 fjernes Direktion: Svend Fastrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-10 fjernes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-15 tilføjes Kapital (Kapital): 1.800.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-26 tilføjes Kapital (Kapital): 1.700.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bjødstrupvej 14, 7400 Herning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-06-21 tilføjes Bestyrelse: Svend Fastrup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-21 tilføjes Direktion: Svend Fastrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-21 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med landbrugsmaskiner og -redskaber samt tilbehør, herunder traktorer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-06-21 tilføjes Navne: SVEND FASTRUP A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-06-21 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-21 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-21 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB, AKTIESELSKABET AF 2/10 1995 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-21 tilføjes Stiftere: Svend Fastrup, Poul Fastrup, Gunhild Fastrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-21 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-06-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)