Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1994-03-01 fjernes Navne: TEAM WILLER GRUPPEREJSER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Thune Nielsensvej 11, 5270 Odense N (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-28 fjernes Direktion: Erik Willer (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-11-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-28 fjernes Regnskabs år: --11-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-28 fjernes Regnskabs år: --12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-28 fjernes Revisor: Knud Erik Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-28 fjernes Stiftere: Torben Daugaard Pedersen, Erik Willer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-07 fjernes Bestyrelse: Erik Willer (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel om rejsebureauvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-04 tilføjes Vedtægter: 1991-03-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-01 tilføjes Kapital (Kapital): 81.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thune Nielsensvej 11, 5270 Odense N (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-29 tilføjes Bestyrelse: Erik Willer (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-29 tilføjes Direktion: Erik Willer (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-11-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-29 tilføjes Navne: TEAM WILLER GRUPPEREJSER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-29 tilføjes Regnskabs år: --11-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-29 tilføjes Regnskabs år: --12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-29 tilføjes Revisor: Knud Erik Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-29 tilføjes Stiftere: Torben Daugaard Pedersen, Erik Willer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)