Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Bestyrelse | Revisor | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Hovedbranche | Formål | ||||
Navne | Tegningsregel | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | ||||
Revision fravalgt | Kapital | Direktion | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Første regnskabsperiode | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2006-01-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EJENDOMSSELSKABET TYL ApS. (offentliggjort 2015-06-02)
Den 2007-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DANISH ART WEAVING A/S. (offentliggjort 2015-06-02)
Den 2019-06-02 tilføjes Bestyrelse: Wenche Olsson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-06-02 fjernes Bestyrelse: Gudrun Clemmensen (bestyrelse) (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-06-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-01 fjernes Bestyrelse: Leif Laursen Trust (bestyrelse) (offentliggjort 2017-06-25)
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-01 tilføjes Revisor: RevisorDK Godkendt Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2017-06-25)
Den 2017-01-01 fjernes Revisor: N P Administration v/Niels Poulsen (offentliggjort 2017-06-25)
Den 2016-06-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-06-01 tilføjes Revisor: N P Administration v/Niels Poulsen (offentliggjort 2017-06-25)
Den 2013-06-01 fjernes Revisor: EN FREDERIKSHAVN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-05 tilføjes Revisor: EN FREDERIKSHAVN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-05 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-04-30 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-30 fjernes Revisor: AAMANN & NØRBAK INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2000-06-20)
Den 2007-11-20 tilføjes Revisor: AAMANN & NØRBAK INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-20 fjernes Revisor: Aamann & Nørbak I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-05-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering og udlejning af driftsmateriel samt hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-21 tilføjes Navne: CLEMME HOLDING A/S (offentliggjort 2007-05-22)
Den 2007-05-20 fjernes Navne: NORDTRYK HOLDING A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2007-05-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-21 tilføjes Vedtægter: 2007-05-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-03-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dybbølvej 17, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2003-03-12)
Den 2003-03-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Hånbækvej 59, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-02 tilføjes Revisor: Aamann & Nørbak I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-02 fjernes Revisor: Harry Aamann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2000-06-20)
Den 1998-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-06-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1998-04-15 tilføjes Kapital (Kapital): 1.125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-15 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-13 tilføjes Navne: NORDTRYK HOLDING A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-08-12 fjernes Navne: SILVEST ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-08-12 tilføjes Bestyrelse: Leif Laursen Trust (bestyrelse) (offentliggjort 2017-06-25)
Den 1997-08-12 fjernes Bestyrelse: Holger Thorvald Toft Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-12 tilføjes Direktion: Vagn Aage Clemmensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-12 fjernes Direktion: Tage Mosby-Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-12 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-12 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-12 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-12 fjernes Revisor: Regnskabskredsen H.N.R (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1997-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-01 fjernes Direktion: Holger Thorvald Toft Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-19 tilføjes Revisor: Regnskabskredsen H.N.R (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-19 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-13 tilføjes Navne: SILVEST ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-10-12 fjernes Navne: PBH NR. 20.800 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-10-12 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-18 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-18 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hånbækvej 59, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-05-01 tilføjes Bestyrelse: Holger Thorvald Toft Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-01 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-01 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-05-01 tilføjes Legale ejere: Vagn Aage Clemmensen (offentliggjort 2015-06-14)
Den 1990-05-01 tilføjes Navne: PBH NR. 20.800 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-05-01 tilføjes Reelle ejere: Vagn Aage Clemmensen (offentliggjort 2017-10-03)
Den 1990-05-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Harry Aamann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-01 tilføjes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)