Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | Legale ejere | Reelle ejere | Revisor | ||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Direktion | Kapital | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Navne | Hovedbranche | ||||
Bibranche | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger |
Den 2024-07-31 tilføjes Bestyrelse: Paul Yancich (formand) (offentliggjort 2024-08-12)
Den 2024-07-31 fjernes Bestyrelse: Ole Poul Sehested (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-08-12)
Den 2024-07-31 tilføjes Legale ejere: AGDH Holdings III ApS, Henrik HA Holding ApS (offentliggjort 2024-08-12)
Den 2024-07-31 fjernes Legale ejere: PICIT Holding ApS (offentliggjort 2024-08-12)
Den 2024-07-31 tilføjes Reelle ejere: Henrik Højen Andersen (offentliggjort 2024-08-12)
Den 2024-07-31 fjernes Reelle ejere: Stig Rune Skaarup, Karsten Gitter (offentliggjort 2024-08-12)
Den 2024-07-30 fjernes Reelle ejere: Henrik Højen Andersen (offentliggjort 2024-08-12)
Den 2024-07-31 tilføjes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-08-12)
Den 2024-07-31 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-08-12)
Den 2024-02-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-20 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-08-12)
Den 2023-01-20 fjernes Revisor: Roesgaard Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2022-09-27 fjernes Bestyrelse: Peter Agentoft Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-09-28)
Den 2022-02-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-02-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-02-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-23 tilføjes Bestyrelse: Peter Agentoft Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-09-28)
Den 2017-03-23 fjernes Bestyrelse: Theis Martin Malmborg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2017-03-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-10 tilføjes Revisor: Roesgaard Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2016-06-10 fjernes Revisor: ROESGAARD A/S (offentliggjort 2016-10-18)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-04-04 tilføjes Revisor: ROESGAARD A/S (offentliggjort 2016-10-18)
Den 2016-04-04 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-02-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren sammen med ét bestyrelsesmedlem, eller af bestyrelsesformanden sammen med ét bestyrelsesmedlem, eller af 3 medlemmer af bestyrelsen. (offentliggjort 2016-02-16)
Den 2016-02-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen, eller af bestyrelsens formand i forening med et andet bestyrelsesmedlem, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2016-02-16)
Den 2016-02-09 tilføjes Vedtægter: 2016-02-09 (offentliggjort 2016-02-16)
Den 2016-02-01 tilføjes Vedtægter: 2016-02-01 (offentliggjort 2016-02-16)
Den 2016-02-01 tilføjes Bestyrelse: Karsten Gitter (formand) (offentliggjort 2024-08-12)
Den 2016-02-01 fjernes Bestyrelse: Søren Halsted (formand) (offentliggjort 2016-02-02)
Den 2016-02-01 tilføjes Direktion: Henrik Højen Andersen (adm. dir.) (offentliggjort 2016-02-02)
Den 2016-02-01 fjernes Direktion: Finn Carsten Nørgaard (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-02-01 tilføjes Legale ejere: PICIT Holding ApS (offentliggjort 2024-08-12)
Den 2016-02-01 tilføjes Reelle ejere: Henrik Højen Andersen, Stig Rune Skaarup, Karsten Gitter (offentliggjort 2024-08-12)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-01-31 fjernes Legale ejere: AARHUS SERVICE HOLDING A/S (offentliggjort 2016-02-11)
Den 2016-01-22 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2016-01-22)
Den 2016-01-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-01-22)
Den 2016-01-22 tilføjes Vedtægter: 2016-01-22 (offentliggjort 2016-02-02)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-12-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-01-22)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-08-11 tilføjes Bestyrelse: Søren Halsted (formand) (offentliggjort 2016-02-02)
Den 2015-08-11 fjernes Bestyrelse: John Tom Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-04-16)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-11-01 tilføjes Bestyrelse: Lars Krabbe (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-11-01 fjernes Bestyrelse: Niels Carøe Vallø Christiansen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Javavej 1, 2., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2014-05-27)
Den 2010-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Europaplads 16, 8000 Århus C (offentliggjort 2007-06-19)
Den 2010-09-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er direkte og/eller i samarbejde med andre virksomheder at udvikle, producere og servicere informationslogistik til transportindustrien ved afsætning af produkterne til transportindustrien gennem salg eller driftskontrakter eller en kombination heraf samt at drive virksomhed i tilknytning og relation hertil (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-09-30 tilføjes Navne: PICIT A/S (offentliggjort 2010-09-30)
Den 2010-09-29 fjernes Navne: INPORT INTELLIGENT PORT SYSTEMS A/S (offentliggjort 2005-11-03)
Den 2010-09-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med to andre medlemmer af bestyrelsen, eller af bestyrelsens formand i forening med en direktør, eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening med en direktør (offentliggjort 2016-02-02)
Den 2010-09-30 tilføjes Vedtægter: 2010-09-30 (offentliggjort 2016-01-22)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-03-29 fjernes Bestyrelse: Kent-Ove Moberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-08-26 tilføjes Bestyrelse: Kent-Ove Moberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-08-26 fjernes Bestyrelse: Axel Göran Frödin (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-08-26 tilføjes Direktion: Finn Carsten Nørgaard (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-08-26 fjernes Direktion: Kent-Ove Moberg (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-07-23 tilføjes Legale ejere: AARHUS SERVICE HOLDING A/S (offentliggjort 2016-02-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-06-09 tilføjes Bestyrelse: Niels Carøe Vallø Christiansen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-06-09 fjernes Bestyrelse: Thorning Bonne Larsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Computer facility management (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Databehandling (offentliggjort 2007-10-12)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-09-17 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-17 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-05-30 fjernes Bibranche: Oplagrings- og pakhusvirksomhed (offentliggjort 2007-05-31)
Den 2007-05-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Europaplads 16, 8000 Århus C (offentliggjort 2007-06-19)
Den 2007-05-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Javavej 1, 2., 8000 Århus C (offentliggjort 2007-03-30)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-03-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Javavej 1, 2., 8000 Århus C (offentliggjort 2007-03-30)
Den 2007-03-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Europaplads 16, 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-01-01 tilføjes Hovedbranche: Databehandling (offentliggjort 2007-10-12)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-12-31 fjernes Hovedbranche: Databaseværter og -formidlere (offentliggjort 2002-01-25)
Den 2005-11-28 tilføjes Bestyrelse: John Tom Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-09-28 tilføjes Bestyrelse: Thorning Bonne Larsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-09-28 fjernes Bestyrelse: Peter Bohnsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-09-28 tilføjes Kapital (Kapital): 2.667.000,00 (offentliggjort 2016-01-22)
Den 2005-09-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-28 tilføjes Navne: INPORT INTELLIGENT PORT SYSTEMS A/S (offentliggjort 2005-11-03)
Den 2005-09-27 fjernes Navne: FAA INFORMATION TECHNOLOGY A/S (offentliggjort 2002-05-08)
Den 2005-09-28 fjernes Direktion: Thorning Bonne Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-09-08 tilføjes Direktion: Kent-Ove Moberg (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-04-12 tilføjes Bestyrelse: Flemming Møgelmose (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-04-12 fjernes Bestyrelse: Bent Vagner Laursen (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-12-14 tilføjes Bestyrelse: Bent Vagner Laursen (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-12-09 fjernes Kontaktoplysninger: info@faait.dk (offentliggjort 2002-09-23)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-04-30 fjernes Bestyrelse: Ulrik Kamstrup Jespersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-09-18 tilføjes Kontaktoplysninger: info@faait.dk (offentliggjort 2002-09-23)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-04-12 tilføjes Navne: FAA INFORMATION TECHNOLOGY A/S (offentliggjort 2002-05-08)
Den 2002-04-11 fjernes Navne: CARGO SERVICE AARHUS A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2002-04-12 fjernes Bestyrelse: Jan Henriksen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-01-01 tilføjes Bibranche: Oplagrings- og pakhusvirksomhed (offentliggjort 2007-05-31)
Den 2001-01-01 tilføjes Hovedbranche: Databaseværter og -formidlere (offentliggjort 2002-01-25)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-12-31 fjernes Bibranche: Skibsmæglervirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-31 fjernes Bibranche: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2000-03-13)
Den 2000-12-31 fjernes Hovedbranche: Oplagrings- og pakhusvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-01 fjernes Kontaktoplysninger: info@csaa.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: info@csaa.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-10-18 tilføjes Bibranche: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2000-03-13)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-05-07 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)