Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1999-03-25 fjernes Binavne: OSVALDS VENNER ApS, OSVALDS INCOPRORATED LTD. ApS, OSVALD FOODS ApS, OSVALD ACCOUNTS ApS, KULTURHUS OSVALD ApS, JAZZHOUSE OSVALD ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-25 fjernes Navne: OSVALD ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-22 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-22 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 187, 1800 Frederiksberg C (offentliggjort 2017-08-04)
Den 1999-03-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-05-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-22 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-22 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-22 fjernes Revisor: Ebbe Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-22 fjernes Stiftere: SEJL & SPIS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-05 fjernes Direktion: Michael Ravn Olesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-17 tilføjes Direktion: Michael Ravn Olesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-17 fjernes Direktion: Johan Ottosen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-28 tilføjes Navne: OSVALD ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-27 fjernes Navne: ECOLOGICA MANAGEMENT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-27 fjernes Binavne: NOBLE HOUSE ApS, HENRY WINKLE INTERNATIONAL ApS, HENRY WINKLE FOOTWEAR ApS, HENRY WINKLE ApS, ECOLOGICA INTERNATIONAL ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive restauration, handel, håndværk, industri, import, eksport, enhver form for investerings-, leasing-, finansierings-, udlejnings-, reklame-, og rådgivningsvirksomhed samt en hvilken som helst form for dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-22 tilføjes Vedtægter: 1995-02-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-25 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-05 tilføjes Navne: ECOLOGICA MANAGEMENT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-04 fjernes Navne: NOBLE HOUSE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-27 tilføjes Direktion: Michael Willy Heiland (direktør) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-27 fjernes Direktion: Thomas Rendbeck Voetmann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-05 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-03 tilføjes Navne: NOBLE HOUSE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-02 fjernes Navne: KCBR 1047116 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-02 fjernes Direktion: Kim Carsten Buster Reinhardt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-02 fjernes Revisor: Jens Danstrup Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-21 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 187, 1800 Frederiksberg C (offentliggjort 2017-08-04)
Den 1990-05-07 tilføjes Binavne: NOBLE HOUSE ApS, HENRY WINKLE INTERNATIONAL ApS, HENRY WINKLE FOOTWEAR ApS, HENRY WINKLE ApS, ECOLOGICA INTERNATIONAL ApS, OSVALDS VENNER ApS, OSVALDS INCOPRORATED LTD. ApS, OSVALD FOODS ApS, OSVALD ACCOUNTS ApS, KULTURHUS OSVALD ApS, JAZZHOUSE OSVALD ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-07 tilføjes Direktion: Kim Carsten Buster Reinhardt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-05-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-07 tilføjes Navne: KCBR 1047116 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-07 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-07 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-07 tilføjes Revisor: Jens Danstrup Larsen, CJ Partnership I/S, Ebbe Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-07 tilføjes Stiftere: SEJL & SPIS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)