Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Hvidhvask | Bestyrelse | Direktion | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2016-09-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-09-28)
Den 2016-09-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-09-28)
Den 2016-09-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-09-28)
Den 2016-09-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovhøj 114, 6470 Sydals (offentliggjort 2016-09-28)
Den 2016-09-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-04-30 (offentliggjort 2016-09-28)
Den 2016-09-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-05-01 (offentliggjort 2016-09-28)
Den 2016-09-13 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2016-09-28)
Den 2016-09-13 fjernes Navne: S.J. ELECTRONIC ENGINEERING ApS (offentliggjort 2016-09-28)
Den 2016-09-13 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2016-09-28)
Den 2016-09-13 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2016-09-28)
Den 2016-09-13 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-09-28)
Den 2016-09-13 fjernes Stiftere: PG EJENDOMME HOLDING II ApS, PG EJENDOMME HOLDING I ApS (offentliggjort 2016-09-28)
Den 2016-09-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-09-28)
Den 2016-06-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-09-28)
Den 2016-06-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-05-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2016-04-29 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-09-28)
Den 2016-04-26 fjernes Bestyrelse: Karen Marie Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2016-04-29)
Den 2016-04-26 fjernes Direktion: Karen Marie Jensen (direktion) (offentliggjort 2016-04-29)
Den 2013-09-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueadministration i forbindelse med udlejning af erhvervsejendom (offentliggjort 2016-09-28)
Den 2013-09-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør. (offentliggjort 2016-09-28)
Den 2013-09-30 tilføjes Vedtægter: 2013-09-30 (offentliggjort 2016-09-28)
Den 2013-09-30 fjernes Revisor: NIELS KRISTIAN LADEFOGED, STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2016-09-28)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2001-11-08)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovhøj 114, 6470 Sydals (offentliggjort 2016-09-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovhøj 114, 6470 Sydals (offentliggjort 2001-09-21)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovhøj 114, 6470 Sydals (offentliggjort 2001-09-21)
Den 2001-09-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Holtvej 4, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-09-19 fjernes Bestyrelse: Jørgen Sylvest Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2001-11-08)
Den 2001-08-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-05-20 fjernes Kontaktoplysninger: mail@sje.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@sje.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-12-14 fjernes Direktion: Jørgen Sylvest Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-07 tilføjes Bestyrelse: Carsten Højer Jensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-18 fjernes Bestyrelse: Aksel Vest Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-25 tilføjes Revisor: NIELS KRISTIAN LADEFOGED, STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-25 fjernes Revisor: Kpmg C Jespersen I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-14 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2016-09-28)
Den 1994-12-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-09-28)
Den 1990-10-26 tilføjes Navne: S.J. ELECTRONIC ENGINEERING ApS (offentliggjort 2016-09-28)
Den 1990-10-25 fjernes Navne: ADR NR. 1661 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-10-25 fjernes Direktion: Dan Rybak (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-25 fjernes Revisor: Alex Michael Ankjær-Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-15 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holtvej 4, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-05-01 tilføjes Bestyrelse: Aksel Vest Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-01 tilføjes Direktion: Dan Rybak (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-04-30 (offentliggjort 2016-09-28)
Den 1990-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-05-01 (offentliggjort 2016-09-28)
Den 1990-05-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-05-01 tilføjes Navne: ADR NR. 1661 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-05-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2016-09-28)
Den 1990-05-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2016-09-28)
Den 1990-05-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-09-28)
Den 1990-05-01 tilføjes Revisor: Alex Michael Ankjær-Jensen, Kpmg C Jespersen I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-01 tilføjes Stiftere: PG EJENDOMME HOLDING II ApS, PG EJENDOMME HOLDING I ApS (offentliggjort 2016-09-28)
Den 1990-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-09-28)
Den 1990-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-06-01)