Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Navne | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus | Første regnskabsperiode | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Direktion | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Bestyrelse | Årsbeskæftigelse |
Den 2003-07-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Maren Turis Gade 10, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-07-22 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-07-22 fjernes Navne: DANCZEK APS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-07-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-05-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-01 fjernes Omlægningsperiode slut: 1993-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-01 fjernes Omlægningsperiode start: 1993-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-01 fjernes Revisor: NIELSEN & CHRISTENSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, HASSERIS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-01 fjernes Stiftere: VGH NR. 625 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør (offentliggjort 2003-07-15)
Den 2003-05-31 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør (offentliggjort 2003-07-15)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-26 fjernes Direktion: Torben Busk Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive international handel. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-15 tilføjes Vedtægter: 2000-12-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-17 tilføjes Navne: DANCZEK APS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-10-16 fjernes Navne: DANCZEK A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2000-10-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-10-16 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-08 fjernes Bestyrelse: Henrik Calum (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-05-28 tilføjes Revisor: NIELSEN & CHRISTENSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, HASSERIS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-28 fjernes Revisor: STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB EN & NHC (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-26 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-18 fjernes Bestyrelse: Jens Bjerregaard (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-30 tilføjes Revisor: STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB EN & NHC (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-30 fjernes Revisor: Peter Corfitz Holm (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1993-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1993-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-19 fjernes Bestyrelse: Poul Albert Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-01 tilføjes Navne: DANCZEK A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-10-31 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-31 fjernes Direktion: Jens Bjerregaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-31 fjernes Navne: VGH NR. 678 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-10-31 fjernes Revisor: Svend Gerlif, Svend Gerlif (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-31 fjernes Stiftere: VGH NR. 625 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-08 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Maren Turis Gade 10, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-05-03 tilføjes Bestyrelse: Poul Albert Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-03 tilføjes Direktion: Jens Bjerregaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-05-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-03 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-05-03 tilføjes Navne: VGH NR. 678 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-05-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-03 tilføjes Revisor: Svend Gerlif, Svend Gerlif, Peter Corfitz Holm (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-03 tilføjes Stiftere: VGH NR. 625 ApS, VGH NR. 625 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-03 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-05-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)