Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | Direktion | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftet før 1900 | Virksomhedsstatus | xbrl | ||||
Legale ejere | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | ||||
Kapital | Vedtægter | Formål | Tegningsregel | ||||
Hovedbranche | Navne | Virksomhedsform | Kapitalvaluta |
Den tilføjes Bestyrelse: Erik Høy Westergaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den tilføjes Direktion: Leif Vincentz Oppermann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet E. Frandsen, Revisor Hans Bennedsen Larsen, HØGEVEJ 21 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den tilføjes Stiftet før 1900: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2024-05-08 tilføjes Bestyrelse: Anders Peter Skøtt Frederiksen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-05-08 fjernes Bestyrelse: Per Kristian Henriksen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-05-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-23 fjernes Legale ejere: Uffe Grau Bækager (offentliggjort 2023-07-31)
Den 2022-05-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-01 tilføjes Bestyrelse: Karen Thygesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-10-20)
Den 2021-06-01 fjernes Bestyrelse: Michael Aagaard Glud (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-06-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-01 tilføjes Legale ejere: SKOVSELSKABET SKOV-SAM HOLDING ApS (offentliggjort 2021-05-14)
Den 2021-01-01 fjernes Legale ejere: Jørgen Gudmund Pedersen (offentliggjort 2021-05-14)
Den 2020-12-01 tilføjes Legale ejere: DET DANSKE HEDESELSKAB (offentliggjort 2021-05-14)
Den 2020-12-01 fjernes Legale ejere: JL RUNGSTED INVEST ApS (offentliggjort 2021-05-14)
Den 2020-11-30 fjernes Legale ejere: DET DANSKE HEDESELSKAB (offentliggjort 2021-05-14)
Den 2020-11-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Violvej 25, 6650 Brørup (offentliggjort 2020-11-24)
Den 2020-11-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Maltvej 88, 6600 Vejen (offentliggjort 2020-11-24)
Den 2020-11-24 tilføjes Hjemmeside: stilde.dk (offentliggjort 2020-11-24)
Den 2020-11-24 tilføjes Kontaktoplysninger: stilde@outlook.dk (offentliggjort 2020-11-24)
Den 2020-10-12 tilføjes Bestyrelse: Knud Henrik Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-10-20)
Den 2020-10-11 fjernes Bestyrelse: Stig Dyrholm Bundgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-11-24)
Den 2020-10-12 tilføjes Direktion: Svend Erik Svenning Jessen (direktør) (offentliggjort 2020-11-24)
Den 2020-09-21 tilføjes Bestyrelse: Stig Dyrholm Bundgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-11-24)
Den 2020-09-21 fjernes Bestyrelse: Kristian Anton Thygesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-09-21 fjernes Direktion: Hans Gejl Pedersen (direktør) (offentliggjort 2020-11-24)
Den 2020-09-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Maltvej 88, 6600 Vejen (offentliggjort 2020-11-24)
Den 2019-11-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Rølkjær 30, 6600 Vejen (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2019-10-14 tilføjes Direktion: Hans Gejl Pedersen (direktør) (offentliggjort 2020-11-24)
Den 2019-10-14 fjernes Direktion: Keld Holmslykke Madsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-06-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2019-05-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-15 tilføjes Bestyrelse: Steffen Westergaard (næstformand) (offentliggjort 2020-10-13)
Den 2018-05-14 fjernes Bestyrelse: Steffen Westergaard (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-05-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-18 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-07-01 tilføjes Legale ejere: DET DANSKE HEDESELSKAB, Uffe Grau Bækager (offentliggjort 2021-05-14)
Den 2015-06-30 fjernes Legale ejere: DET DANSKE HEDESELSKAB, Uffe Grau Bækager (offentliggjort 2016-06-08)
Den 2015-05-19 tilføjes Kapital (Kapital): 1.512.000,00 (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2015-05-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-06-07)
Den 2015-05-19 tilføjes Vedtægter: 2015-05-19 (offentliggjort 2020-10-02)
Den 2015-01-30 tilføjes Legale ejere: JL RUNGSTED INVEST ApS (offentliggjort 2021-05-14)
Den 2014-12-12 tilføjes Legale ejere: Uffe Grau Bækager (offentliggjort 2016-06-08)
Den 2014-06-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rølkjær 30, 6600 Vejen (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2014-06-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Birkemose Allé 39, 6000 Kolding (offentliggjort 2014-06-18)
Den 2014-05-20 tilføjes Direktion: Keld Holmslykke Madsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-05-20 fjernes Direktion: Viggo Momsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-06-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birkemose Allé 39, 6000 Kolding (offentliggjort 2014-06-18)
Den 2013-06-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Ådalen 13, 1., 6600 Vejen (offentliggjort 2011-05-26)
Den 2012-05-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive skovbrug (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem i forening med direktøren eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-15 tilføjes Vedtægter: 2012-05-15 (offentliggjort 2015-06-02)
Den 2012-01-04 tilføjes Direktion: Viggo Momsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-01-04 fjernes Direktion: Regnar Busk Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-05-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ådalen 13, 1., 6600 Vejen (offentliggjort 2011-05-26)
Den 2011-05-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Fru Mettes Vej 23, 6600 Vejen (offentliggjort 2008-07-17)
Den 2011-05-26 tilføjes Revisor: BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-26 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-18 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Lindegaard (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-05-18 fjernes Bestyrelse: Jørgen Benthin Kiilerich (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-06-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fru Mettes Vej 23, 6600 Vejen (offentliggjort 2008-07-17)
Den 2008-06-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Torps Alle 28, 6600 Vejen (offentliggjort 2004-11-11)
Den 2008-05-31 tilføjes Direktion: Regnar Busk Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-05-31 fjernes Direktion: Peder Bent Jensen (direktør) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-22 tilføjes Bestyrelse: Michael Aagaard Glud (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-05-22 fjernes Bestyrelse: Carsten With Thygesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-04-02 fjernes Revisor: HØGEVEJ 21 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-26 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-26 fjernes Revisor: Peter Gammelvind (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Skovbrug (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-18 tilføjes Bestyrelse: Kristian Anton Thygesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-05-18 fjernes Bestyrelse: Svend Aage Thygesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-10-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torps Alle 28, 6600 Vejen (offentliggjort 2004-11-11)
Den 2004-10-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Asserbølvej 15, 6650 Brørup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-10-01 tilføjes Direktion: Peder Bent Jensen (direktør) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-01 fjernes Direktion: Leif Vincentz Oppermann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-10-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Asserbølvej 15, 6650 Brørup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-16 tilføjes Hovedbranche: Skovbrug (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-16 tilføjes Legale ejere: DET DANSKE HEDESELSKAB, Jørgen Gudmund Pedersen (offentliggjort 2016-06-08)
Den 1999-10-16 tilføjes Navne: AKTIESELSKABET STILDE PLANTAGE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-16 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-05-11 tilføjes Bestyrelse: Carsten With Thygesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-07-27 fjernes Bestyrelse: Frank Lærke (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-05-16 fjernes Bestyrelse: Leif Vincentz Oppermann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-05-16 fjernes Revisor: Revisor Hans Bennedsen Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-14 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Gudmund Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-05-14 fjernes Bestyrelse: Inge Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-07-28 tilføjes Bestyrelse: Steffen Westergaard (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-07-28 fjernes Bestyrelse: Hans Kristian Kelp (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-07-27 fjernes Bestyrelse: Steffen Westergaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1992-08-04 tilføjes Bestyrelse: Steffen Westergaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1992-08-04 fjernes Bestyrelse: Erik Høy Westergaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1990-05-22 tilføjes Revisor: Peter Gammelvind (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-22 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet E. Frandsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 1.584.000,00 (offentliggjort 2015-07-01)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)