Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Direktion | Årsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2001-12-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Christians Brygge 28, 1559 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-18 fjernes Hovedbranche: Rederivirksomhed, fragtfart (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-18 fjernes Navne: REDERIET GEMINI ALPHA A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2001-12-18 fjernes Omlægningsperiode slut: 1994-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-18 fjernes Omlægningsperiode start: 1993-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-18 fjernes Revisor: Ulrik Bloch-Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-18 fjernes Stiftere: MEDIMEX ApS, ApS KBIL 9 NR. 1008, ApS HVKMD 5 NR. 555, A/S PSE NR. 1444 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-18 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-10-27 tilføjes Revisor: Ulrik Bloch-Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-27 fjernes Revisor: NEXØ REVISION ADMINISTRATION I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 fjernes Bestyrelse: Erling Moesby (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 fjernes Direktion: John Bent Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-31 tilføjes Revisor: NEXØ REVISION ADMINISTRATION I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-22 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-02 fjernes Bestyrelse: Birte Elisabeth Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-03 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-03 fjernes Revisor: Vagn Aage Jørgensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-06-30 fjernes Bestyrelse: Niels Ørskov Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-13 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er rederivirksomhed og investering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-10 tilføjes Vedtægter: 1994-06-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-14 tilføjes Navne: REDERIET GEMINI ALPHA A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-05-13 fjernes Navne: A/S PSE 14 NR. 1454 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-05-13 fjernes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-13 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-13 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1994-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1993-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-09 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Christians Brygge 28, 1559 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-05-01 tilføjes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-01 tilføjes Hovedbranche: Rederivirksomhed, fragtfart (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-05-01 tilføjes Navne: A/S PSE 14 NR. 1454 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-05-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Vagn Aage Jørgensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-01 tilføjes Stiftere: MEDIMEX ApS, ApS KBIL 9 NR. 1008, ApS HVKMD 5 NR. 555, A/S PSE NR. 1444 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)