Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Arthur Emil Müller | 27.08.2003 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kurt Sørensen | 01.05.1990 | 31.07.2003 | adm. dir |
Arthur Emil Müller | 01.05.1990 | 16.03.2000 | direktør |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.05.1990 | 17.06.1994 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Henrik Thal Jantzen | 12.12.2019 | formand |
Christoffer Arthur Müller | 09.10.2010 | bestyrelsesmedlem |
Arthur Emil Müller | 01.05.1990 | bestyrelsesmedlem |
Jacob Müller | 01.05.1990 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Vagn Therkel Pedersen | 03.12.1996 | 12.12.2018 | formand |
Arthur Wilhelm Robert Müller | 01.05.1990 | 03.12.1996 | bestyrelsesmedlem |
Ulf Svejgaard Poulsen | 01.05.1990 | 17.06.1994 | bestyrelsesmedlem |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.05.1990 | 17.06.1994 | bestyrelsesmedlem |
Susanne Saul Stakemann | 01.05.1990 | 17.06.1994 | formand |