Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lykke Wichmann Eiler | 28.09.2023 | adm. dir |
Steen Bischoff Leerberg | 28.09.2023 | direktør |
Jesper Herum Pedersen | 16.01.2019 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Steen Bischoff Leerberg | 01.04.2017 | 27.09.2023 | adm. dir |
Mikkel Wichmann Jørgensen | 03.08.2009 | 01.04.2017 | adm. dir |
Leif Rasmussen | 01.05.1990 | 03.08.2009 | direktør |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.05.1990 | 25.10.1990 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lars Krempel Lippert | 28.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
Ricki Boye | 28.08.2024 | formand |
Lykke Wichmann Eiler | 28.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
Poul Christian Arnold Jørgensen | 09.01.2019 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Krempel Lippert | 01.08.2023 | 27.08.2024 | formand |
Mikkel Wichmann Jørgensen | 01.08.2023 | 28.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
Mikkel Wichmann Jørgensen | 17.12.2019 | 31.07.2023 | formand |
Lars Krempel Lippert | 16.03.2017 | 31.07.2023 | bestyrelsesmedlem |
Ricki Boye | 16.03.2017 | 17.12.2019 | formand |
William James Edwards | 16.03.2017 | 19.11.2019 | bestyrelsesmedlem |
Ricki Boye | 24.09.2010 | 15.03.2017 | bestyrelsesmedlem |
Mikkel Wichmann Jørgensen | 03.06.2010 | 16.12.2019 | bestyrelsesmedlem |
Poul Christian Arnold Jørgensen | 03.06.2010 | 16.03.2017 | formand |
Mette Ravn Steenstrup Scheel | 03.08.2009 | 03.06.2010 | formand |
Sebastian Ingversen | 24.07.2009 | 03.08.2009 | bestyrelsesmedlem |
Leif Rasmussen | 01.05.1990 | 24.09.2010 | bestyrelsesmedlem |
Britta Rasmussen | 01.05.1990 | 03.08.2009 | bestyrelsesmedlem |
Nigel Robert Bond | 01.05.1990 | 24.07.2009 | bestyrelsesmedlem |
Peter Hesselholt | 01.05.1990 | 16.03.1992 | bestyrelsesmedlem |
Ulf Svejgaard Poulsen | 01.05.1990 | 25.10.1990 | bestyrelsesmedlem |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.05.1990 | 25.10.1990 | bestyrelsesmedlem |
Susanne Saul Stakemann | 01.05.1990 | 25.10.1990 | formand |