Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
John Krogh Sørensen | 01.05.1990 | 12.01.1998 | direktion |
Mogens Klein | 01.05.1990 | 18.10.1995 | direktion |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.05.1990 | 17.03.1994 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Sven Kofoed Møller | 18.10.1995 | 24.09.1997 | bestyrelse |
John Krogh Sørensen | 01.05.1990 | 12.01.1998 | bestyrelse |
Carsten Elgstrøm | 01.05.1990 | 12.01.1998 | formand |
Mogens Klein | 01.05.1990 | 18.10.1995 | bestyrelse |
Rose Marie Klein | 01.05.1990 | 18.10.1995 | bestyrelse |
Hans Carl Christian Kleberg | 01.05.1990 | 18.05.1995 | formand |
Alan Ib Rasmussen | 01.05.1990 | 30.11.1994 | formand |
Ulf Svejgaard Poulsen | 01.05.1990 | 17.03.1994 | bestyrelse |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.05.1990 | 17.03.1994 | bestyrelse |
Susanne Saul Stakemann | 01.05.1990 | 17.03.1994 | formand |