Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2001-02-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksborggade 12, 1360 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-02-20 fjernes Bestyrelse: Bengt Morgan Jallinder (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-20 fjernes Direktion: Hannes-Jaan Kaber (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-20 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-02-20 fjernes Navne: CRESCO FOOD AALBORG A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2001-02-20 fjernes Omlægningsperiode slut: 1993-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-20 fjernes Omlægningsperiode start: 1993-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-20 fjernes Revisor: Sven Halberg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-20 fjernes Stiftere: MEDIMEX ApS, ApS KBIL 9 NR. 1008, ApS HVKMD 5 NR. 555, A/S PSE NR. 1285 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-20 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-02-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-24 tilføjes Navne: CRESCO FOOD AALBORG A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-10-23 fjernes Navne: CRESCO FOOD A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-10-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening, af en direktør alene eller af bestyrelsesformanden alene. Selskabet kan endvidere tegnes af bestyrelsesmedlemmet Bengt Morgan Jallinder, alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-23 tilføjes Vedtægter: 1997-10-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-30 tilføjes Bestyrelse: Per Frants Møller (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-30 fjernes Bestyrelse: Michaela Ahlberg (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-10 tilføjes Revisor: Sven Halberg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-10 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-12 tilføjes Bestyrelse: Bengt Morgan Jallinder (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-12 tilføjes Direktion: Bengt Morgan Jallinder (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-12 fjernes Direktion: Bengt Morgan Jallinder (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-09 tilføjes Kapital (Kapital): 4.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-28 fjernes Bestyrelse: Kim Breide Ulrich (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-02 fjernes Bestyrelse: Per Kenneth Jørgensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-02 fjernes Direktion: Per Kenneth Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-07 tilføjes Navne: CRESCO FOOD A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-12-06 fjernes Navne: A/S PSE 13 NR. 1289 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-12-06 fjernes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-06 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-06 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1993-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1993-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-09 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksborggade 12, 1360 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-05-01 tilføjes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-05-01 tilføjes Navne: A/S PSE 13 NR. 1289 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-05-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-01 tilføjes Stiftere: MEDIMEX ApS, ApS KBIL 9 NR. 1008, ApS HVKMD 5 NR. 555, A/S PSE NR. 1285 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)