Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Bestyrelse | Bibranche | Binavne | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Månedsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-08-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2015-08-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2015-08-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2015-08-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 1, 6330 Padborg (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2015-08-25 fjernes Bestyrelse: Ole Boris Fleggaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2015-08-25 fjernes Bibranche: Fastnetbaseret telekommunikation (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2015-08-25 fjernes Bibranche: Trådløs telekommunikation (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2015-08-25 fjernes Binavne: S.M.S. A/S, DESIGNBRANDS A/S (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2015-08-25 fjernes Direktion: Søren Lønberg Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2015-08-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-09-30 (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2015-08-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-05-01 (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2015-08-25 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med telekommunikationsudstyr (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2015-08-25 fjernes Legale ejere: DANGAARD Group A/S (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2015-08-25 fjernes Navne: SCANDINAVIAN MOBILE SOLUTIONS A/S (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2015-08-25 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2015-08-25 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2015-08-25 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2015-08-25 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2015-08-25 fjernes Stiftere: MEDIMEX ApS, ApS KBIL 9 NR. 1008, ApS HVKMD 5 NR. 555, A/S PSE NR. 1285 (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2015-08-25 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-10-10 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2014-10-10 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-07-25 tilføjes Bestyrelse: Carsten Meldgaard Christiansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-01-22 tilføjes Formål: Selskabet s formål er at drive international handel, import og eksport samt andet efter bestyrelsens beslutning og dermed beslægtet og forenelig virksomhed. (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2014-01-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer og en direktør i forening eller af bestyrelsesformanden i forening med en direktør eller i forening med et bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2014-01-22 tilføjes Vedtægter: 2014-01-22 (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-10-01 tilføjes Legale ejere: DANGAARD Group A/S (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-10-28 tilføjes Bestyrelse: Jens Klavsen (formand) (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2010-10-28 tilføjes Direktion: Søren Lønberg Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2010-10-28 fjernes Direktion: Per Bräuner (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-28 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000.000,00 (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2010-10-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2010-10-28 tilføjes Navne: SCANDINAVIAN MOBILE SOLUTIONS A/S (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2010-10-27 fjernes Navne: FLEGGAARD SOLUTIONS A/S (offentliggjort 2009-06-12)
Den 2010-10-28 fjernes Binavne: FLEGGAARD SERVICES A/S, FLEGGAARD OK-IP A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-01 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-25 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-25 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-02 tilføjes Bibranche: Trådløs telekommunikation (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2008-01-01 tilføjes Bibranche: Fastnetbaseret telekommunikation (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med telekommunikationsudstyr (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med telekommunikationsudstyr (offentliggjort 2006-04-20)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Udbydere af fast telekommunikation (offentliggjort 2006-04-20)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Udbydere af trådløs kommunikation (offentliggjort 2006-04-20)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-06-26 tilføjes Direktion: Per Bräuner (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-26 fjernes Direktion: Carsten Heise Høffner (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-26 fjernes Bestyrelse: Carsten Heise Høffner (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-02-08 tilføjes Bestyrelse: Ole Boris Fleggaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2007-02-08 fjernes Bestyrelse: Steen Folmer Pedersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 1, 6330 Padborg (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 1, 6330 Padborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-12 tilføjes Navne: FLEGGAARD SOLUTIONS A/S (offentliggjort 2009-06-12)
Den 2006-12-11 fjernes Navne: FLEGGAARD SERVICES A/S (offentliggjort 2004-01-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-02-01 fjernes Bestyrelse: Henrik Ragn (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Bestyrelse: Steen Folmer Pedersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-31 fjernes Bestyrelse: Peter Boris Fleggaard (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-10-01 tilføjes Bibranche: Udbydere af fast telekommunikation (offentliggjort 2006-04-20)
Den 2003-10-01 tilføjes Bibranche: Udbydere af trådløs kommunikation (offentliggjort 2006-04-20)
Den 2003-10-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med telekommunikationsudstyr (offentliggjort 2006-04-20)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-09-30 fjernes Hovedbranche: Kolonialhandel (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-03-24 tilføjes Binavne: FLEGGAARD SERVICES A/S, FLEGGAARD OK-IP A/S, S.M.S. A/S, DESIGNBRANDS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-24 tilføjes Navne: FLEGGAARD SERVICES A/S (offentliggjort 2004-01-22)
Den 2003-03-23 fjernes Navne: ANPARTSSELSKABET AF DEN 23.9.1998 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2003-03-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2003-03-24 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2003-03-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-02-28 tilføjes Bestyrelse: Peter Boris Fleggaard (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-28 tilføjes Direktion: Carsten Heise Høffner (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-28 fjernes Direktion: Peter Boris Fleggaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-28 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 1999-01-09 tilføjes Navne: ANPARTSSELSKABET AF DEN 23.9.1998 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-01-08 fjernes Navne: FLEGGAARD DAGLIGVARER ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-09-29 fjernes Bestyrelse: Viggo Madsen Tastesen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-09 fjernes Revisor: SR, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-27 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-24 tilføjes Navne: FLEGGAARD DAGLIGVARER ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-12-23 fjernes Navne: FLEGGAARD DAGLIGVARER A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-12-23 fjernes Bestyrelse: Viggo Madsen Tastesen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-23 fjernes Direktion: Peter Boris Fleggaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-23 fjernes Revisor: SR, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-23 fjernes Stiftere: MEDIMEX ApS, ApS KBIL 9 NR. 1008, ApS HVKMD 5 NR. 555, A/S PSE NR. 1285 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-02 fjernes Bestyrelse: Erik Klit (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-22 tilføjes Navne: FLEGGAARD DAGLIGVARER A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-02-21 fjernes Navne: A/S PSE 13 NR. 1285 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-02-21 fjernes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-21 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-21 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-09 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 1, 6330 Padborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-05-01 tilføjes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-09-30 (offentliggjort 2015-09-14)
Den 1990-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-05-01 (offentliggjort 2015-09-14)
Den 1990-05-01 tilføjes Hovedbranche: Kolonialhandel (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-05-01 tilføjes Navne: A/S PSE 13 NR. 1285 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-05-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-09-14)
Den 1990-05-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-09-14)
Den 1990-05-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, SR, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, SR, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-01 tilføjes Stiftere: MEDIMEX ApS, MEDIMEX ApS, ApS KBIL 9 NR. 1008, ApS KBIL 9 NR. 1008, ApS HVKMD 5 NR. 555, ApS HVKMD 5 NR. 555, A/S PSE NR. 1285, A/S PSE NR. 1285 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-09-14)