Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2001-09-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørrebrogade 56, 7000 Fredericia (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-09-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-23 fjernes Hovedbranche: Almindelige maskinforarbejdningsprocesser (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-09-23 fjernes Navne: HANDELSSELSKABET AF 15/11 2000 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-09-23 fjernes Regnskabs år: --10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-23 fjernes Regnskabs år: --11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-23 fjernes Revisor: MP REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-23 fjernes Stiftere: Steen Ankjær Sørensen, Keld Ankjær Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-11 fjernes Bestyrelse: Bent Lade (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-11 fjernes Direktion: Børge Ankjær Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-11-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørrebrogade 56, 7000 Fredericia (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Egumvej 51, 7000 Fredericia (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-15 tilføjes Navne: HANDELSSELSKABET AF 15/11 2000 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-14 fjernes Navne: SKB INDUSTRISERVICE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2000-11-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-15 tilføjes Vedtægter: 2000-11-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-02-22 tilføjes Revisor: MP REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-22 fjernes Revisor: Werner Mikkelsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-12 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-12 fjernes Direktion: Keld Ankjær Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-09 tilføjes Navne: SKB INDUSTRISERVICE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-07-08 fjernes Navne: STEBAK, FREDERICIA, ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-05-18 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egumvej 51, 7000 Fredericia (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-05-01 tilføjes Bestyrelse: Bent Lade (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-01 tilføjes Direktion: Keld Ankjær Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-01 tilføjes Hovedbranche: Almindelige maskinforarbejdningsprocesser (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-05-01 tilføjes Navne: STEBAK, FREDERICIA, ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-05-01 tilføjes Regnskabs år: --10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-01 tilføjes Regnskabs år: --11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-01 tilføjes Revisor: Werner Mikkelsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-01 tilføjes Stiftere: Steen Ankjær Sørensen, Keld Ankjær Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)