Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørgen Jensen | 01.05.1990 | 25.09.1996 | direktion |
Ib Andersen Skov | 01.05.1990 | 11.01.1991 | direktion |
Dan Rybak | 01.05.1990 | 28.11.1990 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ronald Christiansen | 01.05.1990 | 25.09.1996 | bestyrelse |
Jørgen Jensen | 01.05.1990 | 25.09.1996 | bestyrelse |
Jens Christensen | 01.05.1990 | 25.09.1996 | formand |
Dan Rybak | 01.05.1990 | 28.11.1990 | bestyrelse |
Annalise Stege | 01.05.1990 | 28.11.1990 | bestyrelse |
Lise-Lotte Lyng Andersen | 01.05.1990 | 28.11.1990 | formand |