Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Flemming Asbjørn Nielsen | 01.05.1990 | 12.09.2002 | direktion |
Dan Rybak | 01.05.1990 | 27.11.1990 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anne Nielsen | 01.05.1990 | 12.09.2002 | bestyrelse |
Flemming Asbjørn Nielsen | 01.05.1990 | 12.09.2002 | bestyrelse |
Rolf Otto Christensen | 01.05.1990 | 29.11.1996 | bestyrelse |
Dan Rybak | 01.05.1990 | 27.11.1990 | bestyrelse |
Annalise Stege | 01.05.1990 | 27.11.1990 | bestyrelse |
Lise-Lotte Lyng Andersen | 01.05.1990 | 27.11.1990 | formand |