Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | ||||
Kontaktoplysninger | Hovedbranche | Revisor | Bibranche | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Navne | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-09-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2013-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: DIMAPS ApS. (offentliggjort 2016-10-25)
Den 2016-07-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DIMAPS ApS. (offentliggjort 2016-10-25)
Den 2019-10-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongevej 28, st., 6400 Sønderborg (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2019-10-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 3, 1. 1., 6400 Sønderborg (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2019-08-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 3, 1. 1., 6400 Sønderborg (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2018-11-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 3, 1., 6400 Sønderborg (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-09-10 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 3, 1., 6400 Sønderborg (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2017-11-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 3, 1., 6400 Sønderborg (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2017-08-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 3, 1., 6400 Sønderborg (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2016-04-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Bakkevænget 15, 6310 Broager (offentliggjort 2016-04-21)
Den 2016-04-21 tilføjes Hjemmeside: www.computeraccess.dk (offentliggjort 2016-04-21)
Den 2016-04-21 tilføjes Kontaktoplysninger: boris@com-acc.dk (offentliggjort 2016-04-21)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2011-07-06)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2005-02-02)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bakkevænget 15, 6310 Broager (offentliggjort 2016-04-21)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Bakkevænget 15, 6310 Broager (offentliggjort 2001-08-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Revisor: REVISION- OG REGNSKABSKONTORET ApS REGISTREREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-30 fjernes Revisor: VENDELBO INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-02 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2005-02-02)
Den 2005-02-01 fjernes Hovedbranche: Konsulentvirksomhed vedr. hardware (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-02-01 fjernes Bibranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2003-01-22)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Bibranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2003-01-22)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Bibranche: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-08-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bakkevænget 15, 6310 Broager (offentliggjort 2001-08-03)
Den 2001-08-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Helgolandsgade 39, 2., 6400 Sønderborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-07-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og serviceydelser for EDB-Branchen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-31 tilføjes Vedtægter: 2001-07-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-09-05 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-05 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-02 tilføjes Navne: COMPUTER ACCESS ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-02-01 fjernes Navne: VICH 2315 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-02-01 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-01 fjernes Revisor: Nis Jørn Bennetzen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-09 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-09 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Helgolandsgade 39, 2., 6400 Sønderborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-05-01 tilføjes Bibranche: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-05-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-01 tilføjes Hovedbranche: Konsulentvirksomhed vedr. hardware (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-05-01 tilføjes Legale ejere: Boris Henriksen (offentliggjort 2017-12-18)
Den 1990-05-01 tilføjes Navne: VICH 2315 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-05-01 tilføjes Reelle ejere: Boris Henriksen (offentliggjort 2017-12-18)
Den 1990-05-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1990-05-01 tilføjes Revisor: Nis Jørn Bennetzen, VENDELBO INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-30 fjernes Legale ejere: Boris Henriksen (offentliggjort 2015-02-23)
Den 1990-01-01 tilføjes Legale ejere: Boris Henriksen (offentliggjort 2015-02-23)