Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Revisor | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2020-10-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2020-10-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2020-10-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2020-10-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Bellevue 33, 5900 Rudkøbing (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2020-10-30 fjernes Bestyrelse: Margit Liboriussen (bestyrelse) (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2020-10-30 fjernes Direktion: Margit Liboriussen (direktion) (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2020-10-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-12-31 (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2020-10-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-09-01 (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2020-10-30 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2020-10-30 fjernes Kontaktoplysninger: margitliboriussen@gmail.com (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2020-10-30 fjernes Legale ejere: Margit Liboriussen (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2020-10-30 fjernes Navne: DANREC INGENIØRFIRMA A/S (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2020-10-30 fjernes Reelle ejere: Margit Liboriussen (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2020-10-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2020-10-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2020-10-30 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2020-10-30 fjernes Stiftere: Stig Fibiger Würtz, Pil Kaas Würtz, Margit Liboriussen (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2020-10-30 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2020-06-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bellevue 33, 5900 Rudkøbing (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2020-06-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Bellevue 33, 5900 Rudkøbing (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2020-04-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bellevue 33, 5900 Rudkøbing (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2019-12-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Bogøvej 10, 5900 Rudkøbing (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-12-12 tilføjes Kontaktoplysninger: margitliboriussen@gmail.com (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2019-04-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-11 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-05-11 tilføjes Bestyrelse: Tina Johnsen (bestyrelse) (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2009-05-11 fjernes Bestyrelse: Pil Kaas Würtz (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, industri, landbrug og konsulentvirksomhed. (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2008-05-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2008-05-19 tilføjes Vedtægter: 2008-05-19 (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2008-05-19 fjernes Revisor: Robert Dissing Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør (offentliggjort 2003-01-31)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bogøvej 10, 5900 Rudkøbing (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Bogøvej 10, 5900 Rudkøbing (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-04 tilføjes Bestyrelse: Leif Jørgensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-04 fjernes Bestyrelse: Stig Fibiger Würtz (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-04 tilføjes Direktion: Margit Liboriussen (direktion) (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2006-07-04 fjernes Direktion: Stig Fibiger Würtz (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-16 tilføjes Legale ejere: Margit Liboriussen (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2006-05-16 tilføjes Reelle ejere: Margit Liboriussen (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-08-03 tilføjes Revisor: Robert Dissing Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-03 fjernes Revisor: RevisorGruppen v/Eva Kristensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-02-28 tilføjes Revisor: RevisorGruppen v/Eva Kristensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-28 fjernes Revisor: Poul Johannes Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør (offentliggjort 2003-01-31)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-02-03 fjernes Bestyrelse: Erik Moser Würtz (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-07-11 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2020-10-30)
Den 1996-07-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-10-30)
Den 1993-06-23 tilføjes Revisor: Poul Johannes Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-23 fjernes Revisor: Nils Flemming Søltoft (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-03 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bogøvej 10, 5900 Rudkøbing (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-12-29 tilføjes Bestyrelse: Erik Moser Würtz (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-29 tilføjes Direktion: Stig Fibiger Würtz (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-12-31 (offentliggjort 2020-10-30)
Den 1989-12-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-09-01 (offentliggjort 2020-10-30)
Den 1989-12-29 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-12-29 tilføjes Navne: DANREC INGENIØRFIRMA A/S (offentliggjort 2020-10-30)
Den 1989-12-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-10-30)
Den 1989-12-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-10-30)
Den 1989-12-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-10-30)
Den 1989-12-29 tilføjes Revisor: Nils Flemming Søltoft (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-29 tilføjes Stiftere: Stig Fibiger Würtz, Pil Kaas Würtz, Margit Liboriussen (offentliggjort 2020-10-30)
Den 1989-12-29 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2020-10-30)
Den 1989-12-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-30)