Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1998-03-17 fjernes Navne: MALERFIRMAET CLAUS BØGEHOLT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-16 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-16 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Harrestrup Alle 19, 2500 Valby (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-16 fjernes Direktion: Claus Bøgeholt Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-16 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-16 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-16 fjernes Revisor: Jan Erik Vegge (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-16 fjernes Stiftere: Claus Bøgeholt Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-12 tilføjes Revisor: Jan Erik Vegge (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-12 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET KIM PEDERSEN, STATSAUTORISERET REVISOR, ANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-04 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Harrestrup Alle 19, 2500 Valby (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-10 tilføjes Direktion: Claus Bøgeholt Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, håndværk, fabrikation, og anden virksomhed efter direktionens skøn (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-10 tilføjes Navne: MALERFIRMAET CLAUS BØGEHOLT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-10 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-10 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-10 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET KIM PEDERSEN, STATSAUTORISERET REVISOR, ANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-10 tilføjes Stiftere: Claus Bøgeholt Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-10 tilføjes Vedtægter: 1990-04-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)